EP4391934 - VORRICHTUNGEN ZUR BETÄTIGUNG IM UTERUS ZUR BEREITSTELLUNG VON ABSAUGUNG ZUR BEHANDLUNG VON UTERUSBLUTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.03.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 26.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten STRYKER CORPORATION 2825 Airview Boulevard Kalamazoo, MI 49002 / US | [2024/27] | Erfinder | 01 /
MACLACHLAN, Brian Norton Shores, Michigan 49444 / US | 02 /
ESSER, Robert L. Rockford, Michigan 49341 / US | 03 /
FRANK, Laura Greer, South Carolina 29650 / US | 04 /
LAFLECHE, Patrick Kalamazoo, Michigan 49009 / US | 05 /
NORLAND, Leif Joseph, Michigan 49085 / US | 06 /
WADE, Lucas Austin, Texas 78757 / US | 07 /
WEST, Lauren R. Cedar Park, Texas 78613 / US | 08 /
BERNERO, John P. Round Rock, Texas 78681 / US | 09 /
SEPULVEDA, Christy Austin, Texas 78727 / US | 10 /
VANSICKLE, Spencer Gage Plainwell, Michigan 49080 / US | [2024/27] | Vertreter | Röthinger, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [2024/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22772731.0 | 26.08.2022 | [2024/27] | WO2022US41636 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163237611P | 27.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163237611 P | [2024/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023028291 | Datum: | 02.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4391934 | Datum: | 03.07.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.03.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.03.2023 | Klassifikation | IPC: | A61B17/42, A61M1/00, A61B17/12, A61B90/00 | [2024/27] | CPC: |
A61B17/42 (EP);
A61M1/76 (EP);
A61M1/87 (EP);
A61B17/1204 (EP);
A61B17/12099 (EP);
A61B17/12136 (EP);
A61B2017/4216 (EP);
A61B2090/0807 (EP);
A61M1/79 (EP);
A61M2210/1433 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN ZUR BETÄTIGUNG IM UTERUS ZUR BEREITSTELLUNG VON ABSAUGUNG ZUR BEHANDLUNG VON UTERUSBLUTUNGEN | [2024/27] | Englisch: | DEVICES TO BE ACTUATED WITHIN THE UTERUS TO PROVIDE SUCTION FOR TREATING UTERINE BLEEDING | [2024/27] | Französisch: | DISPOSITIFS À ACTIONNER À L'INTÉRIEUR DE L'UTÉRUS POUR FOURNIR UNE ASPIRATION POUR TRAITER UN SAIGNEMENT UTÉRIN | [2024/27] | Eintritt in die regionale Phase | 07.03.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.03.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.03.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.03.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/27] | 07.03.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.09.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]WO2011060191 (MINERVA SURGICAL INC [US], et al); | [XA]US2013165744 (CARSON SANDRA ANN [US], et al); | [XAY]US2014216467 (KOCHEM THOMAS C [US], et al) | vom Anmelder | US2005171495 | WO2007070570 | WO2014066337 | WO2017112684 |