EP4316227 - ANZEIGEVORRICHTUNG FÜR TRAKTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.09.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.05.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | 31.05.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 03.07.2024 [2024/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yanmar Holdings Co., Ltd. 1-32, Chayamachi, Kita-ku Osaka-shi, Osaka, 530-0013 / JP | [2024/06] | Erfinder | 01 /
UENO, So Okayama-shi, Okayama 702-8515 / JP | 02 /
MIWA, Toshiyuki Okayama-shi, Okayama 702-8515 / JP | 03 /
KAWAI, Susumu Osaka-shi, Osaka 530-0013 / JP | [2024/06] | Vertreter | Dennemeyer & Associates S.A. Postfach 70 04 25 81304 München / DE | [2024/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22774813.4 | 18.02.2022 | [2024/06] | WO2022JP06656 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210054414 | 26.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021054414 | [2024/06] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022202013 | Datum: | 29.09.2022 | Sprache: | JA | [2022/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4316227 | Datum: | 07.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.09.2022 | Klassifikation | IPC: | A01B63/00 | [2024/06] | CPC: |
B60K35/22 (EP,KR,US);
A01B63/00 (KR);
A01B76/00 (EP,US);
B60K35/28 (EP);
B60K2360/162 (EP);
B60K2360/171 (EP);
B60Y2200/221 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGEVORRICHTUNG FÜR TRAKTOR | [2024/06] | Englisch: | DISPLAY DEVICE FOR TRACTOR | [2024/06] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE POUR TRACTEUR | [2024/06] | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2023 | Übersetzung eingereicht | 23.10.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 23.10.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.10.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YX]JP2006149301 (MITSUBISHI AGRICULT MACH); | [Y]JP2011142884 (MATSUYAMA KK); | [YX]JP2020074750 (MATSUYAMA KK) | vom Anmelder | JP2011142884 | JP2020074750 |