EP4405573 - VERFAHREN ZUR POSITIVEN KURBELWELLENENTLÜFTUNGSDIAGNOSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 25.03.2023 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 28.10.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | 27.06.2024 | Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt | 27.06.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 31.07.2024 [2024/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies IP Limited The Grove 21 Pine Road Belleville St Michael BB 11113 / BB | [2024/31] | Erfinder | 01 /
EL HOR, Noureddine 41350 VINEUIL / FR | 02 /
DECORPS, Davy 45160 OLIVET / FR | [2024/31] | Vertreter | Office Freylinger P.O. Box 48 8001 Strassen / LU | [2024/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22790487.7 | 19.09.2022 | [2024/31] | WO2022EP75892 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20210013392 | 20.09.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 202113392 | [2024/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023041760 | Datum: | 23.03.2023 | Sprache: | EN | [2023/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4405573 | Datum: | 31.07.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.03.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.03.2023 | Klassifikation | IPC: | F01M11/10, F01M13/00, F02D41/22 | [2024/31] | CPC: |
F01M13/00 (EP);
F02D41/22 (EP,GB);
F01M11/10 (EP,US);
F01M13/022 (GB);
F02M35/10222 (GB);
F01M2013/0083 (EP);
F01M2250/60 (EP,US);
F02D2041/1432 (EP);
F02D2250/08 (EP,GB);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR POSITIVEN KURBELWELLENENTLÜFTUNGSDIAGNOSE | [2024/31] | Englisch: | METHOD FOR POSITIVE CRANKSHAFT VENTILATION DIAGNOSIS | [2024/31] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DIAGNOSTIC DE RÉCUPÉRATION DES GAZ DE CARTER MOTEUR | [2024/31] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.12.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/31] | 05.12.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2010147270 (PURSIFULL ROSS DYKSTRA [US], et al); | [I]US2016097355 (JENTZ ROBERT ROY [US], et al); | [I]WO2020152238 (VITESCO TECH GMBH [DE]); | [I]US2020400050 (JENTZ ROBERT ROY [US], et al); | [IP]US2021348532 (HOLZEDER ANDREAS [DE], et al) |