EP4353484 - DRUCKER, DRUCKVERFAHREN FÜR EINEN DRUCKER UND PROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | 08.08.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sato Holdings Kabushiki Kaisha 3-1-1 Shibaura Minato-ku Tokyo 108-0023 / JP | [2024/16] | Erfinder | 01 /
HIRAFUJI, Takuma Tokyo 108-0023 / JP | [2024/16] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2024/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22820060.6 | 26.05.2022 | [2024/16] | WO2022JP21559 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20210095021 | 07.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2021095021 | [2024/16] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022259878 | Datum: | 15.12.2022 | Sprache: | JA | [2022/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4353484 | Datum: | 17.04.2024 | Sprache: | EN | [2024/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 15.12.2022 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2024 | Klassifikation | IPC: | B41J2/36, B41J2/32, B41J2/355, B41J2/365, B41J2/37 | [2024/20] | CPC: |
B41J2/355 (EP);
B41J2/37 (EP,US);
B41J2/04541 (US);
B41J2/32 (EP);
B41J2/36 (EP);
B41J2/365 (EP)
|
Frühere IPC [2024/16] | B41J2/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRUCKER, DRUCKVERFAHREN FÜR EINEN DRUCKER UND PROGRAMM | [2024/16] | Englisch: | PRINTER, PRINTING METHOD FOR PRINTER, AND PROGRAM | [2024/16] | Französisch: | IMPRIMANTE, PROCÉDÉ D'IMPRESSION POUR IMPRIMANTE ET PROGRAMME | [2024/16] | Eintritt in die regionale Phase | 13.06.2023 | Übersetzung eingereicht | 13.06.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.06.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 13.06.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.06.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.06.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.06.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH08281993 (HITACHI LTD, et al) [A] 1-8 * paragraphs [0018]-[0048] *; | [A]US2006176358 (MULHEARN CHRIS [US], et al) [A] 1-8* entire text *; | [A]JP2009113445 (SEIKO INSTR INC) [A] 1-8 * paragraphs [0016]-[0045] *; | [YX]JP2010228259 (NEC PERSONAL PRODUCTS CO LTD) [Y] 6 [X] 1-5, 7-8; | [Y]JP2012076352 (BROTHER IND LTD) [Y] 6 * paragraphs [0023]-[0046] *; | [A]JP2014168903 (TOSHIBA TEC KK) [A] 1-8 * paragraphs [0023]-[0054] *; | [A]JP2018047642 (CASIO COMPUTER CO LTD) [A] 1-8 * paragraphs [0034]-[0077] * | vom Anmelder | JP2010228259 | JP2021095021 |