EP4358964 - ERK1/2- UND KRAS-G12C-HEMMERKOMBINATIONSTHERAPIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.12.2022 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Änderung: Validierungsstaat(en) | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | 30.08.2024 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Erasca, Inc. 3115 Merryfield Row, Suite 300 San Diego, CA 92121 / US | [2024/18] | Erfinder | 01 /
SHOEMAKER, Robert Field San Diego, California 92121 / US | 02 /
LEW, Erin Denise San Diego, California 92121 / US | 03 /
LIN, Wei San Diego, California 92121 / US | 04 /
ZHANG, Jingchuan San Diego, California 92121 / US | 05 /
OH, Joanne San Diego, California 92121 / US | [2024/18] | Vertreter | Evans, Sophie Elizabeth, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2024/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22829293.4 | 23.06.2022 | [2024/18] | WO2022US34684 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163214767P | 24.06.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163214767 P | US202163277548P | 09.11.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163277548 P | US202163283034P | 24.11.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163283034 P | US202263321609P | 18.03.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202263321609 P | [2024/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2022271923 | Datum: | 29.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4358964 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2022 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 29.12.2022 | Klassifikation | IPC: | A61K31/506, A61K31/519, A61P35/00 | [2024/18] | CPC: |
A61P35/00 (EP,AU,KR,US);
A61K31/506 (EP,AU,KR,US);
A61K31/497 (KR);
A61K31/519 (EP,AU,KR,US);
A61K39/39558 (KR);
A61K45/06 (KR,US);
C07K16/2863 (KR);
A61K2039/505 (KR);
A61K2039/545 (KR);
| C-Set: |
A61K31/506, A61K2300/00 (AU,EP);
A61K31/519, A61K2300/00 (AU,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERK1/2- UND KRAS-G12C-HEMMERKOMBINATIONSTHERAPIE | [2024/18] | Englisch: | ERK1/2 AND KRAS G12C INHIBITORS COMBINATION THERAPY | [2024/18] | Französisch: | POLYTHÉRAPIE REPOSANT SUR DES INHIBITEURS D'ERK1/2 ET DE KRAS G12C | [2024/18] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 18.12.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.12.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/18] | 25.07.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2016362406 (VENKATESAN ARANAPAKAM M [US], et al); | [Y]WO2018146316 (ASTRAZENECA AB [SE]); | [Y]WO2021086726 (ASAN BIOSCIENCES LLC [US]); |