EP4380249 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LEISTUNGSREGELUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | 03.05.2024 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/23] | Erfinder | 01 /
LI, Yiran Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
SHAO, Jiafeng Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
YU, Jian Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
ZHAO, Wenqi Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/23] | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2024/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22855549.6 | 12.08.2022 | [2024/23] | WO2022CN112322 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN202110932074 | 13.08.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN202110932074 | [2024/23] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023016569 | Datum: | 16.02.2023 | Sprache: | ZH | [2023/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4380249 | Datum: | 05.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 16.02.2023 | Klassifikation | IPC: | H04W52/24 | [2024/23] | CPC: |
H04W52/24 (EP);
H04W52/242 (EP,US);
H04W52/14 (EP);
H04W52/146 (EP);
H04W52/246 (US);
H04W52/283 (EP);
H04W52/367 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LEISTUNGSREGELUNG | [2024/23] | Englisch: | POWER CONTROL METHOD AND APPARATUS | [2024/23] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE DE PUISSANCE | [2024/23] | Eintritt in die regionale Phase | 26.02.2024 | Übersetzung eingereicht | 26.02.2024 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.02.2024 | Recherchengebühr entrichtet | 26.02.2024 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.02.2024 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |