EP4320749 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ZEITVERZÖGERUNGSBASIERTEN HYBRIDEN STRAHLFORMUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 05.05.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.2024 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 18.09.2024 [2024/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2024/07] | Erfinder | 01 /
RATNAM, Vishnu Vardhan Mountain View, California 94043 / US | 02 /
ABU-SURRA, Shadi Mountain View, California 94043 / US | 03 /
MO, Jianhua Mountain View, California 94043 / US | 04 /
XU, Gang Mountain View, California 94043 / US | 05 /
YUAN, Jin Mountain View, California 94043 / US | 06 /
ALAMMOURI, Ahmad Mountain View, California 94043 / US | 07 /
NG, Boon Loong Mountain View, California 94043 / US | 08 /
ZHANG, Jianzhong Mountain View, California 94043 / US | [2024/07] | Vertreter | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [2024/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 22887613.2 | 26.10.2022 | [2024/07] | WO2022KR16487 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US202163273786P | 29.10.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202163273786 P | US202263337496P | 02.05.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202263337496 P | US202218047963 | 19.10.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US202218047963 | [2024/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2023075417 | Datum: | 04.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4320749 | Datum: | 14.02.2024 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.05.2023 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2024/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 04.05.2023 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2024 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H04B7/0408 | [2024/07] | CPC: |
H04B7/0617 (EP);
H04B7/0667 (EP,US);
H04B7/01 (US);
H04B7/0408 (US);
H04B7/0695 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ZEITVERZÖGERUNGSBASIERTEN HYBRIDEN STRAHLFORMUNG | [2024/07] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR TIME-DELAY BASED HYBRID BEAMFORMING | [2024/07] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE FORMATION DE FAISCEAU HYBRIDE À BASE DE RETARD TEMPOREL | [2024/07] | Eintritt in die regionale Phase | 08.11.2023 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.11.2023 | Recherchengebühr entrichtet | 08.11.2023 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.11.2023 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.11.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/07] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2019081693 (EITAN ALECSANDER [IL], et al); | [XI]US2020174114 (ROEMER CHRISTIAN [DE]); | Internationale Recherche | [A]US2014241463 (LEENAERTS DOMINICUS MARTINUS WILHELMUS [NL], et al); | [Y]US2020174114 (ROEMER CHRISTIAN [DE]); | [A]WO2021170204 (ARQANA TECH BV [BE]); |