EP4328266 - POLYETHYLENPULVER UND FORMKÖRPER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.02.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Asahi Kasei Kabushiki Kaisha 1-1-2 Yurakucho Chiyoda-ku Tokyo 1000006 / JP | [2024/09] | Erfinder | 01 /
SHIKATA, Kazuya Tokyo, 1000006 / JP | [2024/09] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2024/09] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23162468.5 | 16.03.2023 | [2024/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20220042424 | 17.03.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2022042424 | [2024/09] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4328266 | Datum: | 28.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2023 | Klassifikation | IPC: | C08L23/06 | [2024/09] | CPC: |
C08L23/06 (EP);
C08F110/02 (US);
C08L2205/06 (EP);
C08L2207/068 (EP);
C08L2666/00 (EP);
Y02E60/10 (EP)
| C-Set: |
C08L23/06, C08L91/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYETHYLENPULVER UND FORMKÖRPER | [2024/09] | Englisch: | POLYETHYLENE POWDER AND MOLDED ARTICLE | [2024/09] | Französisch: | POUDRE DE POLYÉTHYLÈNE ET ARTICLE MOULÉ | [2024/09] | Prüfungsverfahren | 16.03.2023 | Prüfungsantrag gestellt [2024/09] | 18.09.2023 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.10.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.12.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US10041191 (TARUTANI ATSUYOSHI [JP]); | [A]WO2021193544 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]) | vom Anmelder | DE3127133 | JP2006273977 | JP4868853B | JP5767202B | JP6686092B | WO2020230809 | WO2021193422 | WO2021210590 |