EP4218922 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG MIT DRAHTLOSEM STROMEMPFANG UND DRAHTLOSER KOMMUNIKATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.04.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.02.2024 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 30.06.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2023/31] | Erfinder | 01 /
Lee, Jaechun 16678 Suwon-si / KR | 02 /
Bae, Chisung 16678 Suwon-si / KR | 03 /
Kim, Sang Joon 16678 Suwon-si / KR | [2023/31] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2023/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23173124.1 | 30.11.2021 | [2023/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20210041908 | 31.03.2021 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20210041908 | [2023/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4218922 | Datum: | 02.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP4218922 | Datum: | 10.07.2024 | Sprache: | EN | [2024/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.06.2023 | Klassifikation | IPC: | A61N1/378, A61N1/372 | [2023/31] | CPC: |
A61N1/3787 (EP,CN,US);
H02J50/27 (KR);
H02J50/10 (CN);
H02J50/12 (CN,US);
A61B5/6846 (CN);
A61N1/37205 (CN);
A61N1/37217 (CN);
A61N1/37223 (CN);
A61N1/37229 (EP);
H01F38/14 (KR);
H01Q9/285 (KR);
H01Q9/40 (KR);
H02J50/20 (CN);
H02J50/40 (CN);
H02J50/80 (KR);
H04B5/22 (CN);
H04B5/24 (CN);
H04B5/79 (KR,US);
A61B2562/02 (CN);
A61B2562/16 (CN);
A61B5/6868 (US);
H02J2310/23 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/10] |
Frühere [2023/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG MIT DRAHTLOSEM STROMEMPFANG UND DRAHTLOSER KOMMUNIKATION | [2023/31] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS WITH WIRELESS POWER RECEPTION AND WIRELESS COMMUNICATION | [2023/31] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE SANS FIL ET COMMUNICATION SANS FIL | [2023/31] | Prüfungsverfahren | 01.02.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/10] | 01.02.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.06.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.06.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP21211325.2 / EP4066886 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2014094674 (NURMIKKO ARTO V [US], et al); | [A]US2018140852 (LINDER WILLIAM J [US], et al); | [A]US10238872 (PIVONKA DANIEL [US], et al); | [A]US2021012945 (RIDLER OLIVER JOHN [AU], et al); | [A]WO2021009646 (COCHLEAR LTD [AU]) |