EP4339065 - EINRICHTUNG FÜR EINE HALTERUNG EINER ZUG- UND STOSSVORRICHTUNG EINER KUPPLUNG INSBESONDERE EINES SCHIENENFAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 30.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 16.02.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2024 | Änderung durch den Anmelder | Anmelder | Für alle benannten Staaten Faiveley Transport Schwab AG Ebnatstrasse 150A 8207 Schaffhausen / CH | [2024/12] | Erfinder | 01 /
FAAS, Stefan 9050 Appenzell / CH | 02 /
HENCHE, Fabian 42897 Remscheid / DE | [2024/12] | Vertreter | Luchs, Willi Luchs & Partner AG Patentanwälte Schulhausstrasse 12 8002 Zürich / CH | [2024/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23190071.3 | 07.08.2023 | [2024/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH20220001067 | 13.09.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 10672022 | [2024/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4339065 | Datum: | 20.03.2024 | Sprache: | DE | [2024/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.2024 | Klassifikation | IPC: | B61G9/22, B61G9/04 | [2024/12] | CPC: |
B61G9/04 (EP,CH);
B61G9/22 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/40] |
Frühere [2024/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINRICHTUNG FÜR EINE HALTERUNG EINER ZUG- UND STOSSVORRICHTUNG EINER KUPPLUNG INSBESONDERE EINES SCHIENENFAHRZEUGS | [2024/12] | Englisch: | DEVICE FOR A SUPPORT OF A TRACTION AND BUFFING DEVICE OF A COUPLING, IN PARTICULAR OF A RAILWAY VEHICLE | [2024/12] | Französisch: | DISPOSITIF POUR LE SUPPORT D'UN DISPOSITIF DE TRACTION ET DE POUSSÉE D'UN EMBRAYAGE, EN PARTICULIER D'UN VÉHICULE FERROVIAIRE | [2024/12] | Prüfungsverfahren | 28.08.2024 | Prüfungsantrag gestellt [2024/40] | 28.08.2024 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.09.2024 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1257190 (KRAUSS MAFFEI AG) [A] 1-14* figure 1 *; | [XAI]CN202669839U (CSR QISHUYAN INST CO LTD) [X] 1,2,5,11 * figures 1-3 * [A] 3,4,6-10,12,13 [I] 14; | [A]US10189488 (CLARK MARLIN E [US]) [A] 1-14 * figures 5-8 *; | [AD]EP3792137 (FAIVELEY TRANSP SCHWAB AG [CH]) [AD] 1-14 * figures 1, 2 * | vom Anmelder | EP3792137 |