EP4389333 - VERZAHNUNGSMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten M Services S.r.l. Via Silvio Pellico, 6 36075 Montecchio Maggiore (VI) / IT | [2024/26] | Erfinder | 01 /
PEZZO, Giorgio 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) / IT | [2024/26] | Vertreter | Marchioro, Paolo Studio Bonini S.r.l. Corso Fogazzaro, 8 36100 Vicenza / IT | [2024/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 23219092.6 | 21.12.2023 | [2024/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20220026418 | 22.12.2022 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT202200026418 | [2024/26] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4389333 | Datum: | 26.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.2024 | Klassifikation | IPC: | B23F21/16, B23F21/00, B23F23/12, B23F17/00 | [2024/26] | CPC: |
B23F21/16 (EP);
B23F17/006 (EP);
B23F21/005 (EP);
B23F23/1243 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERZAHNUNGSMASCHINE | [2024/26] | Englisch: | GEAR CUTTING MACHINE | [2024/26] | Französisch: | MACHINE DE COUPE D'ENGRENAGES | [2024/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2006010708 (LAMBERT WAHLI AG [CH], et al); | [A]WO2006010709 (LAMBERT WAHLI AG [CH], et al); | [A]US2006174464 (FITZGERALD BRIAN M [US], et al); | [A]CN106583855 (CHONGQING MACHINE TOOL (GROUP) CO LTD); | [A]US2019314910 (WEIXLER JOHANNES [DE]); | [A]US10994352 (WEIXLER JOHANNES [DE], et al); | [A]CN114850584 (HUNAN ZDCY CNC EQUIP CO LTD ) |