EP0017925 - Flammwidriges Polyamid-Pressharz und Verfahren zu seiner Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Frühere [1980/22] | Für alle benannten Staaten TORAY INDUSTRIES, INC. 2, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Erfinder | 01 /
Ohshita, Hiroshi 70, Yomegajaya Narumi-cho Midori-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Tsutsumi, Tadao 1-82 Ikegamidai Midori-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | [1980/22] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1980/22] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80101940.7 | 10.04.1980 | [1980/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19790044616 | 12.04.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4461679 | JP19790044617 | 12.04.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4461779 | JP19790044618 | 12.04.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 4461879 | JP19790170338 | 28.12.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17033879 | [1980/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0017925 | Datum: | 29.10.1980 | Sprache: | EN | [1980/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0017925 | Datum: | 07.03.1984 | Sprache: | EN | [1984/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.1980 | Klassifikation | IPC: | C08L77/00, C08K5/34 | [1980/22] | CPC: |
C08K5/34928 (EP,US)
| C-Set: |
C08K5/34928, C08L77/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1980/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flammwidriges Polyamid-Pressharz und Verfahren zu seiner Herstellung | [1980/22] | Englisch: | Flame retardant polyamide molding resin and process for its preparation | [1980/22] | Französisch: | Résine de moulage polyamide résistant à la flamme et procédé pour sa préparation | [1980/22] | Prüfungsverfahren | 10.04.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/25] | 14.04.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.10.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 22.08.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.11.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.11.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.12.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 07.03.1984 | IT | 07.03.1984 | NL | 07.03.1984 | [2002/24] |
Frühere [1999/42] | IT | 07.03.1984 | |
NL | 07.03.1984 | ||
Frühere [1985/23] | NL | 07.03.1984 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP53088854 ; | US4001177 [ ] (TSUTSUMI TADAO, et al); | DE2740092 [ ] (MITSUBISHI CHEM IND) | [A] - Chemical Abstracts vol. 89, 1978, Columbus, Ohio, USA, A. YANAGIMOTO et al. "Fire-resistant resin compositions", page 46, column 2, abstract no. 198596c, & JP - A - 53 -088854., & JP53088854 A 00000000 |