EP0043556 - Ventilsack mit einem flachen, in sich umgeschlagenen Bodenabschluss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.04.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten St. Regis Paper Company 150 East 42nd Street New York N.Y. 10017 / US | [N/P] |
Frühere [1982/02] | Für alle benannten Staaten St. Regis Paper Company 150 East 42nd Street New York N.Y. 10017 / US | Erfinder | 01 /
Newton, Donald O. 6071 Biscayne Court Pensacola Florida 32504 / US | 02 /
Wilharm, Fred B. Route 5, Box 95-R Cantonment Florida 32533 / US | [1982/02] | Vertreter | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1982/02] | Hoeger, Stellrecht & Partner Uhlandstrasse 14 c D-70182 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81105120.0 | 02.07.1981 | [1982/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800166171 | 07.07.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 166171 | [1982/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0043556 | Datum: | 13.01.1982 | Sprache: | EN | [1982/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.1981 | Klassifikation | IPC: | B65D30/26 | [1982/02] | CPC: |
B65D31/142 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, LI, NL, SE [1982/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ventilsack mit einem flachen, in sich umgeschlagenen Bodenabschluss | [1982/02] | Englisch: | Pinch bottom valve bag | [1982/02] | Französisch: | Sac à valve comportant une extrémité fermée par repli sur elle-même | [1982/02] | Akte vernichtet: | 13.07.1991 | Prüfungsverfahren | 03.07.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/37] | 25.10.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.02.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.07.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.12.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1985/25] | 09.01.1985 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1985/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR808721 [ ] (PAPETERIES AUBRY SOC D); | US2635803 [ ] (HARTMAN CARL H); | US3065899 [ ] (MEANS JOHN W, et al); | FR81829E [ ]; | US3776451 [ ] (WAXLAX C, et al); | US4069964 [ ] (WILLET GEORGE L, et al) |