EP0082907 - Kupplungsanordnung zum Steuern der Schäfte einer Webmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.09.1983 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | [N/P] |
Frühere [1983/27] | Für alle benannten Staaten GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | Erfinder | 01 /
Hintsch, Otto, Dr. Grundackerstrasse 5 CH-8304 Wallisellen / CH | [1983/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81810518.1 | 28.12.1981 | [1983/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0082907 | Datum: | 06.07.1983 | Sprache: | DE | [1983/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.1982 | Klassifikation | IPC: | D03C1/00 | [1983/27] | CPC: |
D03C1/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, IT, LI [1983/35] |
Frühere [1983/27] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kupplungsanordnung zum Steuern der Schäfte einer Webmaschine | [1983/27] | Englisch: | Coupling-system for operating the heald frames in a loom | [1983/27] | Französisch: | Dispositif d'accouplement pour la commande des cadres d'un métier à tisser | [1983/27] | Akte vernichtet: | 18.06.1989 | Prüfungsverfahren | 30.12.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1983/27] | 24.03.1983 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, GB, LU, NL, SE | 03.06.1983 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 19.08.1983 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1983/46] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 28.12.1982 | AT   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | BE   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | GB   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | LU   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | NL   M02   Noch nicht entrichtet | 28.12.1982 | SE   M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH543127 ; | [A]CH473251 ; | [A]DE2412958 ; | [L]EP0047791 ; | [A]DE2741200 |