EP0050600 - Vorrichtung zum Schmieren von Schienen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.04.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AB ERIK BOHLIN Gardsvägen 2 S-171 52 Solna / SE | [1982/17] | Erfinder | 01 /
Wedlin, Per Helsingörsgatan 22 S-163 42 Solna / SE | [1982/17] | Vertreter | Nordén, J. Ake Stockholms Patentbyra Zacco AB Box 23101 104 35 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [1982/17] | Nordén, Ake Oscar Grahn Patentbyra AB Box 19540 S-104 32 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81850173.6 | 30.09.1981 | [1982/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19800007317 | 17.10.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 8007317 | [1982/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0050600 | Datum: | 28.04.1982 | Sprache: | EN | [1982/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0050600 | Datum: | 22.05.1985 | Sprache: | EN | [1985/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.02.1982 | Klassifikation | IPC: | B61K3/02 | [1982/17] | CPC: |
B61K3/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1982/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Schmieren von Schienen | [1982/17] | Englisch: | Apparatus for lubrication of rails | [1982/17] | Französisch: | Dispositif pour lubrifier des rails | [1982/17] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 25.10.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/01] | 09.02.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.06.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.08.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 06.11.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.01.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.1983 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.11.1983 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.05.1985 | CH | 22.05.1985 | IT | 22.05.1985 | LI | 22.05.1985 | [1999/42] |
Frühere [1989/18] | AT | 22.05.1985 | |
CH | 22.05.1985 | ||
LI | 22.05.1985 | ||
Frühere [1986/45] | AT | 22.05.1985 | Angeführte Dokumente: | Recherche | CH101537 [ ] (STAEDTISCHE STRASSENBAHNEN BER [CH]); | AU447787B [ ]; | DE2353912 [ ] (LIMON FLUHME & CO DE) |