EP0064057 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFBEHÄLTERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.09.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.04.1989 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.06.1989 [1989/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAXTER TRAVENOL LABORATORIES, INC. One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015 / US | [1982/45] | Erfinder | 01 /
NORTON, William W. 51 Kings Cross Drive Lincolnshire, IL 60015 / US | [1982/45] | Vertreter | MacGregor, Gordon, et al Eric Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Frühere [1982/45] | MacGregor, Gordon, et al ERIC POTTER CLARKSON St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham, NG1 1LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81902547.9 | 08.09.1981 | [1982/45] | WO1981US01195 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800205789 | 10.11.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 205789 | [1982/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8201682 | Datum: | 27.05.1982 | [1982/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0064057 | Datum: | 10.11.1982 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.05.1982 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1982/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0064057 | Datum: | 26.11.1986 | Sprache: | EN | [1986/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.1984 | Klassifikation | IPC: | B31B35/60, B31B41/00, B31B1/84 | [1982/45] | CPC: |
A61J1/10 (EP,US);
B31B70/844 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [1982/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFBEHÄLTERN | [1982/45] | Englisch: | PROCESS AND APPARATUS FOR MANUFACTURING PLASTIC CONTAINERS | [1982/45] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE FABRICATION DE RECIPIENTS EN PLASTIQUE | [1982/45] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 30.06.1982 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.06.1982 | Recherchengebühr entrichtet | 30.06.1982 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.06.1982 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/45] | 15.12.1982 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 25.02.1983 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 11.04.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.12.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 25.03.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 26.11.1986 | LI | 26.11.1986 | [1989/23] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB796913 (FENWAL LAB INC); | [A]FR1306328 ; | [A]FR2225351 (THIMONNIER & CIE [FR]) | Internationale Recherche | US3069303 [ ] (SCHOLLE WILLIAM R); | [A]US3283671 (CAMPBELL JR CLAUDE N); | US3868891 [ ] (PARISH FRANK T); | US4027577 [ ] (THOMPSON JOHN A, et al); | [A]US4166412 (VERSTEEGE ARNOLDUS J [NL]) |