EP0073034 - Verfahren zur Herstellung eines Urethan Elastomers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DATAPRODUCTS CORPORATION 6200 Canoga Avenue Woodland Hills California 91365 / US | [N/P] |
Frühere [1983/09] | Für alle benannten Staaten DATAPRODUCTS CORPORATION 6200 Canoga Avenue Woodland Hills California 91365 / US | Erfinder | 01 /
Slagel, Edwin Charles 2475, North Medina Avenue Simi Valley California 93063 / US | [1983/09] | Vertreter | Zenz, Joachim Klaus, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Rüttenscheider Strasse 2 45128 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Zenz, Joachim Klaus, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Huyssenallee 58-64 45128 Essen / DE | ||
Frühere [1983/09] | Zenz, Joachim Klaus, Dipl.-Ing., et al Am Ruhrstein 1 D-45133 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82107638.7 | 20.08.1982 | [1983/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810294716 | 20.08.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 294716 | [1983/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0073034 | Datum: | 02.03.1983 | Sprache: | EN | [1983/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0073034 | Datum: | 30.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1983 | Klassifikation | IPC: | C08G18/76, C08G18/10, C08G18/32 | [1986/52] | CPC: |
C08G18/7621 (EP,US);
B41N1/22 (EP,US);
C08G18/10 (EP,US)
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/3243 (EP,US)
|
Frühere IPC [1983/09] | C08G18/76, C08G18/10 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1983/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Urethan Elastomers | [1983/09] | Englisch: | A process for making a urethane elastomer | [1983/09] | Französisch: | Procédé de préparation d'un élastomère d'uréthane | [1983/09] | Prüfungsverfahren | 03.08.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/41] | 02.11.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.05.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.11.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 25.06.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP7938399 ; | [X]US3316285 (CLEVELAND THOMAS H); | [Y]US3034791 (GALLAGHER RICHARD J); | [Y]US3142652 (PACE HENRY A); | [A]FR2264005 (POLAROID CORP [US]) | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 91, no. 10, September 1979, page 47, no. 75527q, Columbus Ohio (USA); & JP - A - 79 38 399 (IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) (22-03-1979), & JP7938399 A 00000000 |