EP0083092 - Kapselung einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1983/27] | Isolierstoffkapselung für Anlagenteile einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage | ||
[1989/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 22.07.2009 [2009/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1988/40] | Für alle benannten Staaten Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | ||
Frühere [1983/27] | Für alle benannten Staaten BROWN, BOVERI & CIE Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
Krämer, Wilhelm Hegelstrasse 2 D-6902 Sandhausen / DE | [1983/27] | Vertreter | Rupprecht, Klaus, et al c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2009/30] | Rupprecht, Klaus, et al c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | ||
Frühere [1989/14] | Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing., et al c/o ABB Patent GmbH, Postfach 10 03 51 D-68128 Mannheim / DE | ||
Frühere [1989/05] | Kempe, Wolfgang, Dr. c/o BROWN, BOVERI & CIE AG ZPT Postfach 351 D-6800 Mannheim 31 / DE | ||
Frühere [1983/27] | Kempe, Wolfgang, Dr. c/o BROWN, BOVERI & CIE AG ZPT Postfach 351 D-6800 Mannheim 1 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82111982.3 | 23.12.1982 | [1983/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813151406 | 24.12.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3151406 | [1983/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0083092 | Datum: | 06.07.1983 | Sprache: | DE | [1983/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0083092 | Datum: | 02.01.1986 | Sprache: | DE | [1986/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0083092 | Datum: | 03.05.1989 | Sprache: | DE | [1989/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.10.1985 | Klassifikation | IPC: | H02B13/00, H02B13/02 | [1983/27] | CPC: |
H02B13/045 (EP);
H02B13/01 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, LI, NL, SE [1983/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kapselung einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage | [1989/18] | Englisch: | Shield for medium voltage switchgear and distribution plant | [1989/18] | Französisch: | Blindage isolant pour une installation de commutation et de répartition moyenne tension | [1989/18] |
Frühere [1983/27] | Isolierstoffkapselung für Anlagenteile einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage | ||
Frühere [1983/27] | Isolating shield for medium voltage switchgear and distribution plant parts | ||
Frühere [1983/27] | Blindage isolant pour élément d'installation d'une installation de commutation et de répartition moyenne tension | Prüfungsverfahren | 19.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/17] | 28.04.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.03.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.04.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 08.07.1988 | Beschwerde eingegangen | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 05.07.1988 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 15.07.1988 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.09.1988 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.09.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.12.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1261840 (COQ NV); | [A]DE2804607 (DRIESCHER SPEZIALFAB FRITZ) |