EP0084164 - Neue Derivate bicyclischer Aminosäuren, Verfahren zu ihrer Herstellung, diese enthaltende Mittel und deren Verwendung sowie neue bicyclische Aminosäuren als Zwischenstufen und Verfahren zu deren Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.01.1988 [1988/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1983/30] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Urbach, Hansjörg, Dr. Le Lavandoustrasse 41 D-6242 Kronberg/Taunus / DE | 02 /
Henning, Rainer, Dr. Völklinger Weg 56 D-6000 Frankfurt am Main 71 / DE | 03 /
Teetz, Volker, Dr. An der Tann 20 D-6238 Hofheim am Taunus / DE | 04 /
Geiger, Rolf, Prof. Dr. Heinrich-Bleicher-Strasse 33 D-6000 Frankfurt am Main 50 / DE | 05 /
Becker, Reinhard, Dr. Adelheidstrasse 101 D-6200 Wiesbaden / DE | 06 /
Gaul, Holger Albert-Schweitzer-Strasse 2 D-6251 Niederneisen / DE | [1983/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82112007.8 | 24.12.1982 | [1983/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19813151690 | 29.12.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3151690 | DE19823210701 | 24.03.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3210701 | [1983/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0084164 | Datum: | 27.07.1983 | Sprache: | DE | [1983/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0084164 | Datum: | 12.10.1983 | Sprache: | DE | [1983/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0084164 | Datum: | 28.01.1987 | Sprache: | DE | [1987/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.1983 | Klassifikation | IPC: | C07D209/42, C07D209/52, A61K31/40 | [1983/30] | CPC: |
C07D215/227 (EP,US);
C07D209/32 (KR);
A61P7/10 (EP);
A61P9/08 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07D209/08 (EP,US);
C07D209/34 (EP,US);
C07D209/42 (EP,US);
C07D209/52 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neue Derivate bicyclischer Aminosäuren, Verfahren zu ihrer Herstellung, diese enthaltende Mittel und deren Verwendung sowie neue bicyclische Aminosäuren als Zwischenstufen und Verfahren zu deren Herstellung | [1983/30] | Englisch: | Derivatives of bicyclic amino acids, process for their preparation, agents containing them and their use, as well as bicyclic amino acids as intermediates, and process for preparing them | [1983/30] | Französisch: | Dérivés d'amino-acides bicycliques, procédé pour leur préparation, agents les contenant et leur utilisation ainsi que des amino-acides bicycliques comme intermédiaires et procédé pour leur préparation | [1983/30] | Prüfungsverfahren | 23.02.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/18] | 08.02.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.03.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.11.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.03.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 24.06.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP85103730.9 / EP0170775 | Einspruch (Einsprüche) | 29.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0031741 (SCIENCE UNION & CIE [FR]); | [X]EP0037231 (WARNER LAMBERT CO [US]); | [AP]EP0051301 (CIBA GEIGY AG [CH]) |