EP0081898 - Regelvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 13.05.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIMMONS UNIVERSAL CORPORATION 640 Fifth Avenue New York / US | [1983/25] | Erfinder | 01 /
Seeley, Wayne C. 2300 Derry Road York Pennsylvania / US | [1983/25] | Vertreter | Sommerville, John Henry, et al Sommerville & Rushton, 45 Grosvenor Road St. Albans, Hertfordshire AL1 3AW / GB | [N/P] |
Frühere [1983/25] | Sommerville, John Henry, et al SOMMERVILLE & RUSHTON 11 Holywell Hill St. Albans Hertfordshire, AL1 1EZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 82304871.5 | 16.09.1982 | [1983/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810330280 | 14.12.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 330280 | [1983/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0081898 | Datum: | 22.06.1983 | Sprache: | EN | [1983/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0081898 | Datum: | 17.10.1984 | Sprache: | EN | [1984/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.08.1984 | Klassifikation | IPC: | A47C7/40 | [1983/25] | CPC: |
A47C7/402 (EP,US);
Y10T403/32434 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Regelvorrichtung | [1983/25] | Englisch: | An adjustment means | [1983/25] | Französisch: | Dispositif de réglage | [1983/25] | Akte vernichtet: | 26.04.1993 | Prüfungsverfahren | 28.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/12] | 04.11.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.04.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.06.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 24.09.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.02.1987 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1987/27] | 16.02.1987 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1987/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.09.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.1986 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2809991 (BAUMEISTER FA WILHELM) |