EP0086431 - Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1983/34] | Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb | ||
[1983/34] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.04.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/34] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Frühere [1983/34] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Lischke, Burkhard, Prof. Dr. Ing. In der Heuluss 13 D-8000 München 82 / DE | 02 /
Frosien, Jürgen, Dr. Ing. An der Ottosäule 18 D-8012 Ottobrunn / DE | 03 /
Plies, Erich, Dr. rer. nat. Deisenhofener Strasse 79 c D-8000 München 90 / DE | 04 /
Schmitt, Reinhold, Dipl.-Ing. Tucholskystrasse 18 D-8000 München 83 / DE | 05 /
Weyl, Reinhard, Dr. rer. nat. Waldstrasse 16 D-8019 Assling / DE | [1983/34] |
Frühere [1983/34] | 01 /
Lischke, Burkhard, Prof. Dr. Ing. In der Heuluss 13 D-8000 München 82 / DE | ||
02 /
Frosien, Jürgen, Dr. Ing. An der Ottosäule 18 D-8012 Ottobrunn / DE | |||
03 /
Plies, Erich, Dr. rer. nat. Deisenhofener Strasse 79 c D-8000 München 90 / DE | |||
04 /
Schmitt, Reinhold, Dipl.-Ing. Tucholskystrasse 18 D-8000 München 83 / DE | |||
05 /
Weyl, Reinhard, Dr. rer. nat. Waldstrasse 16 D-8019 Assling / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83101146.5 | 07.02.1983 | [1983/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823204897 | 12.02.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3204897 | [1983/34] |
Frühere [1983/34] | DE19823204897 | 12.02.1982 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0086431 | Datum: | 24.08.1983 | Sprache: | DE | [1983/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0086431 | Datum: | 01.08.1984 | Sprache: | DE | [1984/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.1984 | Klassifikation | IPC: | H01J37/06, H01J37/28 | [1983/34] | CPC: |
H01J37/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1983/34] |
Frühere [1983/34] | DE, FR, GB, NL | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb | [1983/34] | Englisch: | Particle beam-generating system and method of using it | [1983/34] | Französisch: | Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation | [1983/34] |
Frühere [1983/34] | Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb | ||
Frühere [1983/34] | Particle beam-generating system and method of using it | ||
Frühere [1983/34] | Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation | Prüfungsverfahren | 24.08.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/44] | 25.02.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.06.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.08.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.10.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.03.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.1988 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [1990/22] | 29.12.1988 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/22] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 20.02.1989 | Beschwerde eingegangen No. T0293/89 | 19.04.1989 | Begründung eingereicht | 14.02.1990 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.02.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2052147 ; | [A]CH298287 ; | [A]US3358174 ; | [A]FR2274122 ; | [A]DE2705417 ; | [A]EP0036618 | [A] - JOURNAL OF PHYSICS E SCIENTIFIC INSTRUMENTS, Band 9, Nr. 11, November 1976, Seiten 1017-1019, London, GB. | [A] - RADIO ENGINEERING AND ELECTRONIC PHYSICS, Band 17, Nr. 10, Oktober 1972, Seiten 1798-1800, Washington, USA |