EP0108635 - Resorbierbare Vorrichtung zur Knochenbefestigung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 24.11.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten Johnson & Johnson Products Inc. 501 George Street New Brunswick New Jersey 08903 / US | [N/P] |
Frühere [1984/20] | Für alle benannten Staaten Johnson & Johnson Products Inc. 501 George Street New Brunswick New Jersey 08903 / US | Erfinder | 01 /
Tunc, Deger C. 6 Springfield Road East Brunswick NJ 08816 / US | [1984/20] | Vertreter | Jones, Alan John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | [N/P] |
Frühere [1984/20] | Jones, Alan John, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London, WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83306762.2 | 07.11.1983 | [1984/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820439962 | 08.11.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 439962 | [1984/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0108635 | Datum: | 16.05.1984 | Sprache: | EN | [1984/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0108635 | Datum: | 29.05.1985 | Sprache: | EN | [1985/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0108635 | Datum: | 08.06.1988 | Sprache: | EN | [1988/23] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0108635 | Datum: | 10.01.1996 | Sprache: | EN | [1996/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.1985 | Klassifikation | IPC: | C08G63/82, A61L17/00 | [1996/02] | CPC: |
C08G63/08 (EP,US);
A61L31/06 (EP,US);
Y10S606/908 (EP,US);
Y10S606/91 (EP,US)
| C-Set: |
A61L31/06, A61B17/58 (US,EP);
A61L31/06, C08L67/04 (US,EP) |
Frühere IPC [1984/20] | C08G63/10, A61L17/00 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [1984/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Resorbierbare Vorrichtung zur Knochenbefestigung | [1984/20] | Englisch: | Absorbable bone fixation device | [1984/20] | Französisch: | Dispositif absorbable pour la fixation des os | [1984/20] | Prüfungsverfahren | 31.10.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/03] | 05.11.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.03.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 05.08.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.09.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.12.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.12.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.12.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
07.01.1989
26.01.1989
ADMISSIBLE Boehringer Ingelheim Zentrale GmbH D-55218 Ingelheim / DE | 02
06.03.1989
02.05.1989
ADMISSIBLE Stamicarbon bv Octrooiafdeling Postbus 605 NL-6160 AP Geleen / NL | [1989/20] |
Frühere [1989/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
07.01.1989
26.01.1989
ADMISSIBLE Boehringer Ingelheim Zentrale GmbH D-55218 Ingelheim / DE | 05.05.1989 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 09.11.1989 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 24.11.1989 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 11.06.1991 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 04.03.1994 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 23.03.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 30.08.1994 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 09.09.1994 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 15.12.1994 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 13.01.1995 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 02.08.1991 | Beschwerde eingegangen No. T0581/91 | 15.10.1991 | Begründung eingereicht | 04.08.1993 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang | 04.08.1993 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.08.1993 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DD14548 ; | [A]US2703316 (SCHNEIDER ALLAN K); | [A]FR1254015 (DYNAMIT NOBEL AG); | [A]FR1425333 (DU PONT); | [A]US3773919 (BOSWELL G, et al); | [A]EP0011528 | [ ] - D.K. GILDING et al. "Biodegradable polymers for use in surgery - polyglycolic/polylactic acid homo- and copolymers", pages 1459-1464 | [A] - POLYMER vol. 20, December 1979; D.K. GILDING et al. "Biodegradable polymers for use in surgery - polyglycolic/polylactic acid homo- and copolymers", pages 1459-1464 |