EP0118794 - Neue Chromen-Derivate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.12.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALKALOIDA VEGYéSZETI GYáR Postfach 1 H-4440 Tiszavasvári / HU | [1984/38] | Erfinder | 01 /
Timar, Tibor, Dr. Dipl. Ing. Chem. Elmunkás u. 27 H-4440 Tiszavasvári / HU | 02 /
Zsupán, Kálmán, Dr. Dipl. Ing. Chem. Elmunkás u. 23/a H-4440 Tiszavasvári / HU | 03 /
Répási, János, Dr. Elmunkás u. 1 H-4440 Tiszavasvári / HU | 04 /
Borsos geb. Safranek, Irén Elmunkás u. 21 H-4440 Tiszavasvári / HU | 05 /
Kiss, István, Dr. Zöldfa u. 4 H-6723 Szeged / HU | 06 /
Fodor, András, Dr. Retek u. 2 H-6723 Szeged / HU | 07 /
Maróy, Péter, Dr. Ürhajós u. 5/a H-6723 Szeged / HU | [1984/38] | Vertreter | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | ||
Frühere [1984/38] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84101540.7 | 15.02.1984 | [1984/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | HU19830000504 | 15.02.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: HU 50483 | [1984/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0118794 | Datum: | 19.09.1984 | Sprache: | DE | [1984/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0118794 | Datum: | 10.02.1988 | Sprache: | DE | [1988/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.1984 | Klassifikation | IPC: | C07D311/58, C07D311/60, C07D311/64, C07D311/70, C07D493/04, A01N43/16, A01N43/24 | [1984/38] | CPC: |
C07D493/04 (EP,US);
A01N43/16 (EP,US);
A01N43/24 (EP,US);
A01N43/30 (EP,US);
A01N43/32 (EP,US);
A01N43/36 (EP,US);
A01N43/40 (EP,US);
A01N43/84 (EP,US);
C07D311/58 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1984/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neue Chromen-Derivate | [1984/38] | Englisch: | Chromene derivatives | [1984/38] | Französisch: | Dérivés de chromènes | [1984/38] | Prüfungsverfahren | 03.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/08] | 28.11.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.06.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 05.11.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.04.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 10.08.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.10.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.10.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP86107710.5 / EP0208147 | Einspruch (Einsprüche) | 11.11.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.1986 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   24.04.1986 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]DE2639671 (CORNELL RES FOUNDATION INC); | [X]DE2833067 (EISAI CO LTD); | [XD]US4162326 (MIHAILOVSKI ALEXANDER [US]) | [XD] - NATURE, Band 281, 18. Oktober 1979, Seiten 570-572, MacMillan Journals Ltd., London, GB | [AD] - NATURE, Band 284, 27. März 1980, Seiten 320-323, MacMillan Journals Ltd., London, GB | Prüfung | - Organisch-chemische Nomenklatur,Frobenius, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1983 |