EP0120341 - Verfahren zur Herstellung von Pentadienol-Derivaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.11.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.11.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.01.1990 [1990/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. Aktiengesellschaft Postfach 3255 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1984/40] | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. Aktiengesellschaft Postfach 3255 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Lukàc, Teodor Klusstrasse 32 CH-4147 Aesch / CH | 02 /
Soukup, Milan, Dr. Blumenweg CH-4332 Stein / CH | 03 /
Widmer, Erich, Dr. Mittelweg 47 CH-4142 Münchenstein / CH | [1984/40] | Vertreter | Zimmermann, Hans, et al c/o A. Braun Braun Héritier Eschmann AG Patentanwälte VSP Holbeinstrasse 36-38 Postfach 160 4003 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1984/40] | Zimmermann, Hans, Dr., et al c/o A. Braun Braun Héritier Eschmann AG Patentanwälte VSP Holbeinstrasse 36-38 Postfach 160 CH-4003 Basel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84102224.7 | 02.03.1984 | [1984/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19830001646 | 25.03.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 164683 | [1984/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0120341 | Datum: | 03.10.1984 | Sprache: | DE | [1984/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0120341 | Datum: | 27.11.1985 | Sprache: | DE | [1985/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0120341 | Datum: | 25.01.1989 | Sprache: | DE | [1989/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.09.1985 | Klassifikation | IPC: | C07C175/00, C07D317/72 | [1984/40] | CPC: |
C07D317/72 (EP,US);
C07C403/08 (EP,US);
C07C403/14 (EP,US);
C07C45/71 (EP,US);
C07C2601/14 (EP,US);
C07C2601/16 (EP,US)
| C-Set: |
C07C45/71, C07C49/517 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1984/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Pentadienol-Derivaten | [1984/40] | Englisch: | Process for the preparation of pentadienol derivatives | [1984/40] | Französisch: | Procédé de préparation de dérivés de pentadiénol | [1984/40] | Prüfungsverfahren | 02.03.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/40] | 03.07.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.10.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.06.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.10.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.06.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.07.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.09.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.09.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.01.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2032906 ; | [X]DE2625259 (HOFFMANN LA ROCHE); | [X]FR2467837 (FIRMENICH & CIE [CH]); | [Y]EP0004621 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]) |