EP0136464 - Beständige 5-Adenosyl-L-Methionin-Salze enthaltende, pharmazeutische Zusammensetzungen für orale Anwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.08.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.08.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 30.09.2009 [2009/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BIORESEARCH S.p.A. Località Roggia Pirola I-20060 Liscate Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1985/15] | Für alle benannten Staaten BIORESEARCH S.p.A. Località Roggia Pirola I-20060 Liscate Milano / IT | Erfinder | 01 /
Gennari, Federico Via Leonardo da Vinci 52 Truccazzano Milano / IT | 02 /
Aspesi, Pier Luigi Via Cosseria, 4 Milano / IT | [1985/15] | Vertreter | Gervasi, Gemma, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2009/40] | Gervasi, Gemma, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Corso di Porta Vittoria 9 20122 Milano / IT | ||
Frühere [1985/15] | Gervasi, Gemma, Dr., et al Studio Brevetti e Marchi NOTARBARTOLO & GERVASI S.r.l. 33, Viale Bianca Maria I-20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84109110.1 | 01.08.1984 | [1985/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19830022621 | 24.08.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2262183 | [1985/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0136464 | Datum: | 10.04.1985 | Sprache: | EN | [1985/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0136464 | Datum: | 03.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0136464 | Datum: | 26.10.1988 | Sprache: | EN | [1988/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.1985 | Klassifikation | IPC: | A61K31/70, A61K9/36, A61K9/52 | [1985/15] | CPC: |
A61K31/70 (EP);
A61K9/2018 (EP);
A61K9/2059 (EP);
A61K9/2846 (EP);
A61K9/2866 (EP);
A61P25/04 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1985/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beständige 5-Adenosyl-L-Methionin-Salze enthaltende, pharmazeutische Zusammensetzungen für orale Anwendung | [1985/28] | Englisch: | Therapeutic compositions for oral use containing stable S-Adenosy1-L-Methionine salts | [1985/15] | Französisch: | Composition thérapeutiques à usage oral contenant des sels 5-adénosyl-L-méthionine stables | [1985/28] | Prüfungsverfahren | 08.11.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/05] | 07.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.01.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.02.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.02.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.07.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]US4057686 (FIECCHI ALBERTO); | [Y]DE2745705 (ABBOTT LAB); | [Y]EP0063014 (SANKYO CO [JP]); | [YD]EP0073376 (BIORESEARCH SPA [IT]) |