EP0151703 - Richtfilter zur Filterung von Umgebungslicht [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.11.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.01.1990 [1990/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | [N/P] |
Frühere [1988/30] | Für alle benannten Staaten ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | ||
Frühere [1985/34] | Für alle benannten Staaten ALLIED CORPORATION Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.) Morristown New Jersey 07960 / US | Erfinder | 01 /
Cohen, Richard Lawrence 81 Onyx Place Matawan New Jersey 07747 / US | [1985/34] | Vertreter | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | [N/P] |
Frühere [1989/08] | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | ||
Frühere [1988/30] | Brock, Peter William ALLIED-SIGNAL INC. Law Department 48 Leicester Square London WC2H 7LW / GB | ||
Frühere [1988/08] | Brock, Peter William UOP Processes International Corporation 48 Leicester Square London WC2H 7LW / GB | ||
Frühere [1985/34] | Brullé, Jean Division Technique Service Brevets Bendix Europe 126, rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84113661.7 | 13.11.1984 | [1985/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830560689 | 12.12.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 560689 | [1985/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0151703 | Datum: | 21.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0151703 | Datum: | 25.01.1989 | Sprache: | EN | [1989/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.06.1985 | Klassifikation | IPC: | G02B5/00, G02B6/08 | [1985/34] | CPC: |
G02B27/0101 (EP,US);
G02B5/00 (EP,US);
G02B6/08 (EP,US);
H01J29/896 (EP,US);
G02B2027/0118 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1985/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Richtfilter zur Filterung von Umgebungslicht | [1985/34] | Englisch: | Directional filter for filtering ambient light | [1985/34] | Französisch: | Filtre directionnel pour filtrer la lumière ambiante | [1985/34] | Akte vernichtet: | 16.07.1996 | Prüfungsverfahren | 17.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/17] | 14.04.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.01.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.04.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.06.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.08.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.08.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]CH580285 (RAIMONDI RINALDO); | [Y]GB1008025 (GEORGES VALENSI); | [A]US2053173 (EUGENE ASTIMA); | [A]US3669789 (UTSUGI MIKIO, et al) |