EP0141587 - Borsilikat enthaltender Katalysator und Verfahren zur Reformierung mit diesem Katalysator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.08.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive Chicago Illinois 60601 / US | [N/P] |
Frühere [1986/34] | Für alle benannten Staaten AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive Chicago Illinois 60601 / US | ||
Frühere [1985/20] | Für alle benannten Staaten Standard Oil Company 200 East Randolph Drive Chicago Illinois 60601 / US | Erfinder | 01 /
Unmuth, Eugene Eric 6 S 010 Greenwood Court Naperville Illinois 60540 / US | 02 /
Gutberlet, Louis Charles 1520 East Wakeman Avenue Wheaton Illinois 60187 / US | [1985/20] | Vertreter | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [1985/20] | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84307167.1 | 18.10.1984 | [1985/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830544724 | 24.10.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 544724 | [1985/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0141587 | Datum: | 15.05.1985 | Sprache: | EN | [1985/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0141587 | Datum: | 14.05.1986 | Sprache: | EN | [1986/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0141587 | Datum: | 03.10.1990 | Sprache: | EN | [1990/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.1986 | Klassifikation | IPC: | B01J37/04, B01J29/04, C10G35/095 | [1985/20] | CPC: |
B01J37/04 (EP);
B01J29/86 (EP);
C10G35/065 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Borsilikat enthaltender Katalysator und Verfahren zur Reformierung mit diesem Katalysator | [1985/30] | Englisch: | Borosilicate-containing catalyst and reforming processes employing same | [1985/20] | Französisch: | Catalyseur contenant un silicate de bore et procédé de reformage utilisant ce catalyseur | [1985/30] | Prüfungsverfahren | 05.08.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/42] | 10.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.02.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.05.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.03.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.06.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.10.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 03.10.1990 | BE | 03.10.1990 | CH | 03.10.1990 | LI | 03.10.1990 | SE | 03.10.1990 | LU | 31.10.1990 | [1999/52] |
Frühere [1992/18] | AT | 03.10.1990 | |
BE | 03.10.1990 | ||
CH | 03.10.1990 | ||
LI | 03.10.1990 | ||
SE | 03.10.1990 | ||
Frühere [1991/42] | AT | 03.10.1990 | |
BE | 03.10.1990 | ||
SE | 03.10.1990 | ||
Frühere [1991/38] | BE | 03.10.1990 | |
SE | 03.10.1990 | ||
Frühere [1991/27] | SE | 03.10.1990 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1459779 (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO); | [YD]US4141859 (PLANK CHARLES J, et al); | [YD]US4268420 (KLOTZ MARVIN R); | [A]GB2115306 (TEXACO DEVELOPMENT CORP) |