EP0143037 - Ungesättigte Polyamidmakromere, ihre Herstellung und Anwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 10.12.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.12.1993 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 26.01.1994 [1994/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELF ATOCHEM S.A. 4/8, Cours Michelet, La Défense 10 92800 Puteaux Hauts-de-Seine / FR | [N/P] |
Frühere [1985/22] | Für alle benannten Staaten ELF ATOCHEM S.A. 4 & 8, Cours Michelet La Défense 10 F-92800 Puteaux / FR | Erfinder | 01 /
Blondel, Philippe Cote Saint-Michel Residence Le Mont Joli No.2 F-27300 Bernay / FR | 02 /
Jungblut, Camille Les Mollands Saint-Leger des Rostes F-27300 Bernay / FR | [1985/22] | Vertreter | Eggert, Hans-Gunther Gesthuysen, von Rohr & Eggert Postfach 10 13 54 45013 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [1992/46] | Eggert, Hans-Gunther, Dr. Räderscheidtstrasse 1 D-50935 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84402163.4 | 26.10.1984 | [1985/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19830017523 | 04.11.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8317523 | [1985/22] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0143037 | Datum: | 29.05.1985 | Sprache: | FR | [1985/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0143037 | Datum: | 15.02.1989 | Sprache: | FR | [1989/07] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0143037 | Datum: | 26.01.1994 | Sprache: | FR | [1994/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.1985 | Klassifikation | IPC: | C08G69/48 | [1985/22] | CPC: |
C08G69/48 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, GB, IT, LI, NL [1985/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ungesättigte Polyamidmakromere, ihre Herstellung und Anwendung | [1985/22] | Englisch: | Unsaturated polyamidemacromeres, their preparation and their use | [1989/07] | Französisch: | Nouveaux macromères polyamides insaturés, leurs préparation et applications | [1985/22] |
Frühere [1985/22] | Unsaturated polya midemacromers, their preparation and their use | Prüfungsverfahren | 31.10.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/22] | 05.06.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.09.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.08.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.08.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
06.09.1989
13.01.1990
ADMISSIBLE Hüls Aktiengesellschaft Patentabteilung/PB 15 D-45764 Marl / DE | [1989/44] | 17.01.1990 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 04.07.1990 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.08.1991 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M06) | 27.02.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 13.04.1992 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M03) | 03.06.1992 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 03.03.1993 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 03.03.1993 | Termin der mündlichen Verhandlung | 07.04.1993 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 07.04.1993 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.07.1993 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 29.10.1993 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US3483104 (ALELIO GAETANO F D) | [ ] - Chemical Abstract, vol. 87, no.4, 25 July 1977, p. 30, no. 24150w |