EP0156212 - Verfahren zum stromlosen Abscheiden von Kupferüberzügen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1985/40] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Alpaugh, Warren Alan R.D. 2, Box 591 Chenango Forks New York 13746 / US | 02 /
Amelio, William Joseph 161 Deyo Hill Road Binghamton New York 13905 / US | 03 /
Markovich, Voya 3611 Joel Drive Endwell New York 13760 / US | 04 /
Sambucetti, Carlos Juan 4 Sassi Croton-on-Hudson New York 10520 / US | [1985/40] | Vertreter | Kreidler, Eva-Maria Schönaicher Strasse 220 D-7030 Böblingen / DE | [N/P] |
Frühere [1985/40] | Kreidler, Eva-Maria, Dr. rer. nat. Schönaicher Strasse 220 D-7030 Böblingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85102552.8 | 07.03.1985 | [1985/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840588035 | 09.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 588035 | [1985/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0156212 | Datum: | 02.10.1985 | Sprache: | EN | [1985/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0156212 | Datum: | 30.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0156212 | Datum: | 31.05.1989 | Sprache: | EN | [1989/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.1986 | Klassifikation | IPC: | C23C18/40 | [1985/40] | CPC: |
C23C18/40 (EP,US);
H05K3/181 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1985/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum stromlosen Abscheiden von Kupferüberzügen | [1985/40] | Englisch: | Process for plating copper from electroless plating compositions | [1985/40] | Französisch: | Procédé de dépôt de cuivre par voie chimique | [1985/40] | Prüfungsverfahren | 24.01.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/13] | 26.01.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.06.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.11.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.12.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.12.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3853590 (KADISON L, et al); | [A]US4152467 (ALPAUGH WARREN A [US], et al) |