EP0170157 - Methinfarbstoffe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.07.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.09.1989 [1989/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1986/06] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Bergmann, Udo, Dr. Merckstrasse 26 D-6100 Darmstadt / DE | 02 /
Hahn, Erwin, Dr. Am Buechsenackerhang 31 D-6900 Heidelberg / DE | 03 /
Hansen, Guenther, Dr. Alwin-Mittasch-Platz 8 D-6700 Ludwigshafen / DE | [1986/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85108898.9 | 16.07.1985 | [1986/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843427200 | 24.07.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3427200 | [1986/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0170157 | Datum: | 05.02.1986 | Sprache: | DE | [1986/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0170157 | Datum: | 14.01.1987 | Sprache: | DE | [1987/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0170157 | Datum: | 05.10.1988 | Sprache: | DE | [1988/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1986 | Klassifikation | IPC: | C07D333/26, C09B56/16, D06P3/52, D06P1/18, // C09B29/033 | [1986/06] | CPC: |
C09B56/16 (EP,US);
Y10S534/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1986/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Methinfarbstoffe | [1986/06] | Englisch: | Methine dyes | [1986/06] | Französisch: | Colorants méthiniques | [1986/06] | Prüfungsverfahren | 16.12.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1987/07] | 14.01.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 25.02.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 07.03.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.06.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.06.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.07.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE2759103 [ ] (BAYER AG); | CH631197 [ ] (ICI LTD [GB]) |