EP0185970 - Flüssige Desinfektionsmittelzubereitungen mit Breitbandwirkung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.01.1991 [1991/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1986/27] | Für alle benannten Staaten Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien D-40191 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Bansemir, Klaus, Dr. Ursulaweg 51 D-4018 Langenfeld / DE | 02 /
Disch, Karlheinz, Dr. Holbeinstrasse 10 D-5657 Haan / DE | 03 /
Kiewert, Eva, Dr. Am langen Weiher 6 D-4000 Düsseldorf 13 / DE | [1986/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85115248.8 | 02.12.1985 | [1986/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843445901 | 15.12.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3445901 | [1986/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0185970 | Datum: | 02.07.1986 | Sprache: | DE | [1986/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0185970 | Datum: | 24.01.1990 | Sprache: | DE | [1990/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.1986 | Klassifikation | IPC: | A01N59/00, // (A01N59/00, 47:44, 33:12) | [1986/27] | CPC: |
A01N47/44 (EP);
A01N59/00 (EP)
| C-Set: |
A01N47/44, A01N2300/00 (EP);
A01N47/44, A01N33/12 (EP);
A01N59/00, A01N2300/00 (EP);
A01N59/00, A01N47/44, A01N33/12 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssige Desinfektionsmittelzubereitungen mit Breitbandwirkung | [1986/27] | Englisch: | Liquid preparation of disinfecting agents having a wide activity range | [1986/27] | Französisch: | Préparation liquide d'agents désinfectants à large spectre d'activité | [1986/27] | Prüfungsverfahren | 17.07.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/38] | 31.05.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.12.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.02.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 30.06.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 07.07.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.10.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP8197598 ; | [Y]EP0041448 (SALKIN NICOLAS); | [Y]EP0087049 (HENKEL KGAA [DE]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 95, Nr. 22, 30. November 1981, Seite 329, Nr. 192186w, Columbus, Ohio, US; & JP - A - 81 97 598 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO. INC.) 06.08.1981, & JP8197598 A 00000000 |