EP0153792 - Transportvorrichtung eines bandähnlichen Aufzeichnungsträgers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.06.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 05.06.2002 [2002/23] | Anmelder | Für:SE
Philips Norden AB Tegeluddsvägen 1 115 84 Stockholm / SE | Für:DE
FR
GB
IT
Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/36] | Für:SE
Philips Norden AB Tegeluddsvägen 1 S-11584 Stockholm / SE | ||
Für:DE
FR
GB
IT
Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Hjortnäs, Erik Rune c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1985/36] | Vertreter | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/36] | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85200290.6 | 28.02.1985 | [1985/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19840001147 | 01.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 8401147 | [1985/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0153792 | Datum: | 04.09.1985 | Sprache: | EN | [1985/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0153792 | Datum: | 16.09.1987 | Sprache: | EN | [1987/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0153792 | Datum: | 08.08.1990 | Sprache: | EN | [1990/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.1987 | Klassifikation | IPC: | B41J11/24, B41J15/06, B41J15/16, B41J19/78 | [1985/36] | CPC: |
B41J19/78 (EP,US);
B41J11/24 (EP,US);
B41J15/06 (EP,US);
B41J15/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1985/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Transportvorrichtung eines bandähnlichen Aufzeichnungsträgers | [1985/36] | Englisch: | A device for transport of strip-like information carriers | [1985/36] | Französisch: | Dispositif d'avance de support d'information sous forme de bande | [1985/36] | Prüfungsverfahren | 15.03.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/19] | 29.09.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.02.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 08.08.1990 | [2002/23] | Angeführte Dokumente: | Recherche | AT221284B [ ] (HELLIGE & CO GMBH F [DE]); | DE3047278 [ ] (PHILIPS PATENTVERWALTUNG [DE]); | DE956128 [ ] (STENOTYPE GRANDJEAN SA) |