EP0167447 - Verfahren zum Heizen eines Glasspeiserkanals mittels eines sauerstoffreichen Brennstoffes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 06.08.2008 [2008/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1986/02] | Für alle benannten Staaten L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Erfinder | 01 /
Desprez, Marc 7, rue Paul Napoléon Roinard F-92400 Courbevoie / FR | 02 /
Laurenceau, Serge 23, rue Champ Lagarde Rés. de la Pépinière F-78000 Versailles / FR | [1986/02] | Vertreter | Vesin, Jacques, et al L'Air Liquide S.A. Service Propriété Industrielle, 75 Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [2008/32] |
Frühere [1986/02] | Vesin, Jacques, et al L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85401274.7 | 25.06.1985 | [1986/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19840010597 | 04.07.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8410597 | [1986/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0167447 | Datum: | 08.01.1986 | Sprache: | FR | [1986/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0167447 | Datum: | 12.08.1987 | Sprache: | FR | [1987/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.1985 | Klassifikation | IPC: | C03B7/06 | [1986/02] | CPC: |
C03B7/065 (EP,US);
C03B5/16 (KR);
Y02P40/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Heizen eines Glasspeiserkanals mittels eines sauerstoffreichen Brennstoffes | [1986/02] | Englisch: | Method for heating a glass feeder channel by means of an oxygen-enriched combustible | [1986/02] | Französisch: | Procédé de chauffage d'un canal contenant du verre à l'aide de flammes oxycombustibles | [1987/33] |
Frühere [1986/02] | Procédé de chauffage d'un canal contenant du verre a l'aide de flammes oxycombustibles | Prüfungsverfahren | 29.06.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/02] | 14.07.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.11.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 13.04.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.04.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.05.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.05.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3129930 (HONORE LABAT-CAMY ANDRE PIERRE); | [A]US3523781 (LEVEQUE MAURICE J) |