EP0179143 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER GESTEUERTEN VORLAST AUF EINE UMWANDLER-EINHEIT MITTELS EINES ÄRMELS AUS KOMPOSITMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.09.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.1991 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 06.11.1991 [1991/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUNDSTRAND DATA CONTROL, INC. Overlake Industrial Park Redmond, WA 98052 / US | [1986/18] | Erfinder | 01 /
HANSON, Richard, A. 21220 N.E. 165th Street Woodinville, WA 98077 / US | [1986/18] | Vertreter | Serjeants LLP Dock 75 Exploration Drive Leicester, LE4 5NU / GB | [N/P] |
Frühere [1986/18] | SERJEANTS 25, The Crescent King Street Leicester, LE1 6RX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85902357.4 | 25.04.1985 | [1986/18] | WO1985US00754 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840605867 | 01.05.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 605867 | [1986/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8505058 | Datum: | 21.11.1985 | Sprache: | EN | [1985/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0179143 | Datum: | 30.04.1986 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.11.1985 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0179143 | Datum: | 07.11.1990 | Sprache: | EN | [1990/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.11.1985 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.04.1988 | Klassifikation | IPC: | B23P11/02, G01P15/13 | [1986/18] | CPC: |
B23P11/025 (EP,US);
G01P15/132 (EP,US);
Y10T29/43 (EP,US);
Y10T29/4902 (EP,US);
Y10T29/49863 (EP,US);
Y10T29/49865 (EP,US);
Y10T29/4987 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL, SE [1986/45] |
Frühere [1986/18] | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER GESTEUERTEN VORLAST AUF EINE UMWANDLER-EINHEIT MITTELS EINES ÄRMELS AUS KOMPOSITMATERIAL | [1986/18] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING A CONTROLLED PRELOAD ON A TRANSDUCER ASSEMBLY BY MEANS OF A COMPOSITE MATERIAL SLEEVE | [1990/45] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL PERMETTANT DE PRODUIRE UNE PRECHARGE COMMANDEE SUR UN ENSEMBLE TRANSDUCTEUR AU MOYEN D'UN MANCHON EN MATERIAU COMPOSITE | [1986/18] |
Frühere [1986/18] | METHOD AN APPARATUS FOR PRODUCING A CONTROLLED PRELOAD ON A TRANSDUCER ASSEMBLY BY MEANS OF A COMPOSITE MATERIAL SLEEVE | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 11.01.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.01.1986 | Recherchengebühr entrichtet | 11.01.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.01.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.01.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/18] | 04.04.1986 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.05.1986 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) IT | 21.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 28.11.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.05.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 03.02.1986 | IT   M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 07.11.1990 | NL | 07.11.1990 | [1991/45] |
Frühere [1991/38] | BE | 07.11.1990 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4379575 (MARTIN CHARLES L) | Internationale Recherche | [A]US3152485 (LONES DAIN B, et al); | [A]US3339419 (WILCOX DOYLE E); | [A]US3673873 (ESTES JOSEPH F, et al); | [A]US3702073 (JACOBS EARL D); | [A]US3792526 (BREMSETH G); | [A]US4169309 (MEGINNIS CHARLES E [US]) |