EP0201297 - Messsonde mit Speicher für Bohrloch [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1986/46] | Messstreifen mit Speicher für Bohrloch | ||
[1993/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.01.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.05.1994 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 22.06.1994 [1994/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | [N/P] |
Frühere [1986/46] | Für alle benannten Staaten HALLIBURTON COMPANY P.O. Drawer 1431 Duncan Oklahoma 73536 / US | Erfinder | 01 /
Anderson, Terry Owen 1507 Archway Duncan Oklahoma 73533 / US | 02 /
Dant, Ronald Edward 514 Westside Drive Duncan Oklahoma 73533 / US | 03 /
Tilgham, Stephen Edgar 2012 Walnut Duncan Oklahoma 73533 / US | 04 /
White, Billy Wayne Route 2, Box 87 Duncan Oklahoma 73533 / US | 05 /
Lynch, Michael Joseph Route 6, Box 2475 Duncan Oklahoma 73533 / US | 06 /
van Berg, Charles Frances, Jr. 2305 West Club Road Duncan Oklahoma 73533 / US | 07 /
Richardson, John Mark 2518 Virginia Duncan Oklahoma 73533 / US | 08 /
Penn, Jack Carmen 625 Blackjack Lane Duncan Oklahoma 73533 / US | 09 /
Forehand, Gilbert Horton 1210 E. Camelback Duncan Oklahoma 73533 / US | 10 /
Duncan, Richard Luis 2209 Spruce Duncan Oklahoma 73533 / US | 11 /
Donaghue, Charles Doyle 4610 Willowridge Duncan Oklahoma 73533 / US | [1986/46] | Vertreter | Wain, Christopher Paul A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1986/46] | Wain, Christopher Paul A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86303365.0 | 02.05.1986 | [1986/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850731230 | 06.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 731230 | [1986/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0201297 | Datum: | 12.11.1986 | Sprache: | EN | [1986/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0201297 | Datum: | 26.04.1989 | Sprache: | EN | [1989/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0201297 | Datum: | 10.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.03.1989 | Klassifikation | IPC: | E21B47/00 | [1986/46] | CPC: |
E21B47/26 (EP,US);
E21B47/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, NL [1986/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Messsonde mit Speicher für Bohrloch | [1993/10] | Englisch: | Downhole memory gauge | [1986/46] | Französisch: | Sonde à mémoire pour trou de forage | [1993/10] |
Frühere [1986/46] | Messstreifen mit Speicher für Bohrloch | ||
Frühere [1986/46] | Jauge à mémoire pour trace de forage | Prüfungsverfahren | 12.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/32] | 18.07.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.01.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.05.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.11.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 21.07.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 30.07.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.09.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.05.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.05.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.03.1993 | [1994/25] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4161782 (MCCRACKEN OLIVER W [US]); | [A]FR2515725 (FLOPETROL ETU FABRICATIONS [FR]) |