EP0216468 - Brückenausrüstung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.11.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The State of Israel Ministry of Defence Israel Military Industries 64 Sderoth Bialik P.O.Box 1044 Ramat Hasharon 47 100 / IL | [N/P] |
Frühere [1987/14] | Für alle benannten Staaten THE STATE OF ISRAEL MINISTRY OF DEFENCE ISRAEL MILITARY INDUSTRIES 64 Sderoth Bialik P.O.Box 1044 Ramat Hasharon 47 100 / IL | Erfinder | 01 /
Glassman, Ami 32 Hague Street Haifa / IE | 02 /
Yechiely, Shelomo 58 Hanita Street Haifa 32 443 / IE | [1987/14] | Vertreter | Brown, John D., et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1987/14] | Brown, John David, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86305756.8 | 25.07.1986 | [1987/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IL19870000764 | 24.09.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IL 76487 | [1987/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0216468 | Datum: | 01.04.1987 | Sprache: | EN | [1987/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0216468 | Datum: | 11.11.1987 | Sprache: | EN | [1987/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.09.1987 | Klassifikation | IPC: | E01D15/14 | [1987/14] | CPC: |
E01D15/14 (EP,US);
E01D15/12 (KR);
E01D15/00 (KR);
E01D15/127 (KR);
E01D15/133 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brückenausrüstung | [1987/14] | Englisch: | A bridging kit | [1987/14] | Französisch: | Equipement d'un pont | [1987/14] | Akte vernichtet: | 23.08.1994 | Prüfungsverfahren | 13.05.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/01] | 10.08.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1989/01] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 11.05.1988 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.08.1988 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE197651 ; | [A]DE507425 (DEMAG AG); | [Y]GB771440 (MINI OF SUPPLY); | [A]US3004391 (MILLER LESLIE C); | [A]FR1516220 ; | [Y]NL7203341 | [A] - JANE'S COMBAT SUPPORT EQUIPMENT YEARBOOK 1978/1979, 1978, page 83, LondonGB; "Aluminium floating footbridge" |