EP0253362 - Einstellbarer hinterer Verschluss für Schistiefel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.07.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Calzaturificio Tecnica SpA Via General Gandolfo 24 I-31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) / IT | [1988/03] | Erfinder | 01 /
Zanatta, Ruggero Via VIII Armata I-31040 Nervesa della Battaglia (TV) / IT | [1988/03] | Vertreter | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [1988/03] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87110161.4 | 14.07.1987 | [1988/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19860022509U | 14.07.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2250986 U | [1988/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0253362 | Datum: | 20.01.1988 | Sprache: | EN | [1988/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0253362 | Datum: | 07.02.1990 | Sprache: | EN | [1990/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.1989 | Klassifikation | IPC: | A43B5/04 | [1988/03] | CPC: |
A43C11/00 (EP,US);
A43B5/0415 (EP,US);
A43B5/048 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, IT, LI, SE [1988/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einstellbarer hinterer Verschluss für Schistiefel | [1988/03] | Englisch: | Adjustable rear closing device for ski boots | [1988/03] | Französisch: | Fermeture ajustable pour chaussures de ski | [1988/03] | Akte vernichtet: | 28.01.1999 | Prüfungsverfahren | 13.07.1990 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1990/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0073433 (NORDICA SPA [IT]); | [Y]EP0086908 (LANGE INT SA [CH]) |