EP0263157 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SIGNALÜBERTRAGUNG ZWISCHEN MODULEN EINER ELEKTRONISCHEN ANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.03.1993 [1993/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMTECH société anonyme Route de Lourmarin F-84160 Cadenet / FR | [1992/08] |
Frühere [1988/15] | Für alle benannten Staaten LELLOUCHE, Isaac M. 2, rue Hegesippe Moreau F-75018 Paris / FR | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1988/15] | Vertreter | Sauvage, Renée Cabinet Sauvage 17, rue du Colonel Oudot 75012 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1988/15] | Sauvage, Renée Cabinet Sauvage 100 bis, avenue de Saint-Mandé F-75012 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87902552.6 | 22.04.1987 | [1988/15] | WO1987FR00132 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19860005759 | 22.04.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8605759 | [1988/15] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8706740 | Datum: | 05.11.1987 | Sprache: | FR | [1987/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0263157 | Datum: | 13.04.1988 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 05.11.1987 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1988/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0263157 | Datum: | 11.03.1992 | Sprache: | FR | [1992/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.11.1987 | Klassifikation | IPC: | G06F13/40, H04M9/02 | [1988/15] | CPC: |
G06F13/4022 (EP,US);
H04M9/02 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SIGNALÜBERTRAGUNG ZWISCHEN MODULEN EINER ELEKTRONISCHEN ANORDNUNG | [1988/15] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR TRANSFERRING SIGNALS BETWEEN MODULES OF AN ELECTRONIC UNIT | [1988/15] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE TRANSFERT DE SIGNAUX ENTRE DES MODULES D'UN ENSEMBLE ELECTRONIQUE | [1988/15] | Eintritt in die regionale Phase | 13.01.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.01.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.04.1988 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.04.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/26] | 08.11.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.04.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.08.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.11.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.11.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.12.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.04.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Lizenz(en) | ID: | 01 00/nicht ausschließlich | Für: | BE CH DE FR GB IT LI NL SE | Lizenznehmer: | S.A.R.L. SOREME 16, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge / FR | Datum: | 06.02.1992 |
Frühere [1992/13] | ID: | 01 00/nicht ausschließlich | |
Für: | alle benannten Staaten | ||
Lizenznehmer: | S.A.R.L. SOREME 16, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge / FR | ||
Datum: | Angeführt in | Internationale Recherche | JP5858631 [ ]; | JP60229562 [ ]; | US4292475 [ ] (HILL STEPHEN R, et al) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Volume 7, No. 146 (P-206)(1291) 25 Juin 1983, voir Resume & JP, A, 5858631 (Nippon Denki K.K.) 7 Avril 1983, & JP5858631 A 00000000 | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Volume 10, No. 87 (E-393) (2144), 5 Avril 1986, voir Resume & JP, A, 60229562 (Nippon Denshin Denwa Kosha) 14 Novembre 1985, & JP60229562 A 00000000 | Prüfung | - Elektrotechnik, 63, H. 17, 11. September 1981, pages 30 à33, "Rationalisiert die Messwerterfassung", Ing. Werner Soemer |