EP0364636 - Modifizierte Katalysatorzusammensetzung zur Polymerisation von alpha-Olefinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.05.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.05.1993 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 30.06.1993 [1993/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | [N/P] |
Frühere [1990/17] | Für alle benannten Staaten MOBIL OIL CORPORATION 150 East 42nd Street New York New York 10017 / US | Erfinder | 01 /
Hsieh, John Tai-Tung 9 Ellsworth Drive Warren New Jersey 07060 / US | [1990/17] | Vertreter | Colmer, Stephen Gary Mobil Services Company Limited Patent Department Mobil House 50-60 Victoria Street London SW1E 6QB / GB | [N/P] |
Frühere [1990/17] | Colmer, Stephen Gary Mobil Services Company Limited Patent Department Mobil House 50-60 Victoria Street London SW1E 6QB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88309829.5 | 19.10.1988 | [1990/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0364636 | Datum: | 25.04.1990 | Sprache: | EN | [1990/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.1989 | Klassifikation | IPC: | C08F10/00, C08F4/62 | [1990/17] | CPC: |
C08F10/00 (EP,US);
C08F2410/01 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/025 (EP,US);
C08F10/00, C08F4/24 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1990/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Modifizierte Katalysatorzusammensetzung zur Polymerisation von alpha-Olefinen | [1990/17] | Englisch: | Modifield catalyst composition for polymerizing alpha-olefins | [1990/17] | Französisch: | Composition de catalysateur modifiée à la polymérisation d'alpha-oléfines | [1990/17] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 08.09.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/44] | 16.10.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.05.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 05.08.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.05.1993 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1993/26] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 05.08.1992 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.08.1992 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.08.1992 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.10.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]GB2023153 (BP CHEM INT LTD); | [Y]GB2073761 (BP CHEM INT LTD); | [A]EP0066204 (PHILLIPS PETROLEUM CO [US]); | [Y]EP0272553 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]) |