EP0323163 - Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Schockreduktion bei Geschwindigkeitsänderung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 26.01.2000 [2000/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETHYL PETROLEUM ADDITIVES, INC. 20 South Fourth Street St. Louis Missouri 63102-1886 / US | [N/P] |
Frühere [1989/27] | Für alle benannten Staaten ETHYL PETROLEUM ADDITIVES, INC. 20 South Fourth Street St. Louis Missouri 63102-1886 / US | Erfinder | 01 /
Papay, Andrew George 897 Rustic Manor Circle Manchester Missouri 63011 / US | [1989/27] | Vertreter | Collier, Jeremy Austin Grey, et al J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1989/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88312229.3 | 22.12.1988 | [1989/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870138332 | 28.12.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 138332 | [1989/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0323163 | Datum: | 05.07.1989 | Sprache: | EN | [1989/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0323163 | Datum: | 29.05.1991 | Sprache: | EN | [1991/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.1989 | Klassifikation | IPC: | C10M133/06, // (C10M133/06, 133:06, 133:08), C10N30:06, C10N40:04 | [1989/27] | CPC: |
C10M133/06 (EP,US);
C10M133/08 (EP);
C10M2215/04 (EP,US);
C10M2215/042 (EP,US);
C10M2215/26 (EP,US);
C10N2040/04 (EP,US);
C10N2040/042 (EP,US);
C10N2040/044 (EP,US);
C10N2040/046 (EP,US);
C10N2040/08 (EP,US);
C10N2040/25 (EP,US);
C10N2040/251 (EP,US);
C10N2040/252 (EP,US);
C10N2040/253 (EP,US);
C10N2040/255 (EP,US);
C10N2040/28 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C10M133/06, C10M133/06 (EP,US);
C10M133/06, C10M133/08 (US,EP);
C10M2215/04, C10M2215/04 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Schockreduktion bei Geschwindigkeitsänderung | [1989/27] | Englisch: | Shift-feel Durability enhancement | [1989/27] | Französisch: | Durabilité de la réduction de l'effet de choc lors du changement de vitesse | [1989/27] | Prüfungsverfahren | 02.09.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/44] | 10.05.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.09.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.05.1991 | CH | 29.05.1991 | GR | 29.05.1991 | LI | 29.05.1991 | NL | 29.05.1991 | SE | 29.05.1991 | LU | 31.12.1991 | [2000/04] |
Frühere [1999/52] | AT | 29.05.1991 | |
CH | 29.05.1991 | ||
LI | 29.05.1991 | ||
NL | 29.05.1991 | ||
SE | 29.05.1991 | ||
LU | 31.12.1991 | ||
Frühere [1992/06] | AT | 29.05.1991 | |
CH | 29.05.1991 | ||
LI | 29.05.1991 | ||
NL | 29.05.1991 | ||
SE | 29.05.1991 | ||
Frühere [1992/05] | AT | 29.05.1991 | |
NL | 29.05.1991 | ||
SE | 29.05.1991 | ||
Frühere [1992/03] | AT | 29.05.1991 | |
SE | 29.05.1991 | ||
Frühere [1991/51] | SE | 29.05.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2758086 (STUART FRANK A, et al); | [A]FR1148083 (WAKEFIELD & CO LTD C C); | [A]US4231883 (MALEC ROBERT E); | [A]EP0028789 (HOECHST AG [DE]); | [A]EP0032415 (MOBIL OIL CORP [US]) |