EP0290378 - Verfahren zur Herstellung von 1-Methyl-androsta-1,4-dien-3,17-dion und die neuen Zwischenprodukte für dieses Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.11.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1988/45] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT D-13342 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
Nickisch, Klaus, Dr. Alt-Lichtenrade 11 D-1000 Berlin 49 / DE | 02 /
Arnold, Hanfried, Dr. Von-Wettstein-Strasse 4 D-1000 Berlin 33 / DE | [1988/45] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88730106.7 | 06.05.1988 | [1988/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873715869 | 07.05.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3715869 | [1988/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0290378 | Datum: | 09.11.1988 | Sprache: | DE | [1988/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0290378 | Datum: | 02.01.1992 | Sprache: | DE | [1992/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.1988 | Klassifikation | IPC: | C07J1/00 | [1988/45] | CPC: |
C07J1/0011 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von 1-Methyl-androsta-1,4-dien-3,17-dion und die neuen Zwischenprodukte für dieses Verfahren | [1988/45] | Englisch: | Process for the preparation of 1-methyl-androsta-1,4-diene-3,17-dione, and intermediates for this process | [1988/45] | Französisch: | Procédé de préparation de 1-méthyl-androsta-1,4-diène-3,17-dione et intermédiaires nécéssaires pour ce procédé | [1988/45] | Prüfungsverfahren | 18.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/45] | 27.10.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.04.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 26.09.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/52] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 26.09.1991 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.09.1991 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.10.1991 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0129500 (SCHERING AG [DE]); | [AD]DE3338212 (SCHERING AG [DE]); | [AD]DE3539244 (SCHERING AG [DE]) |