EP0298944 - Warnvorrichtungsauslösungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.05.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.07.1991 [1991/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pattermann, Hannibal Vedahöjden 27 S-137 00 Västerhaninge / SE | [1989/02] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1989/02] | Vertreter | Billberg, Hans, et al Ehrner & Delmar Patentbyra AB Box 10 316 100 55 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [1989/02] | Billberg, Hans, et al Axel Ehrners Patentbyra AB Box 10 316 S-100 55 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88850244.0 | 08.07.1988 | [1989/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19870002823 | 09.07.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 8702823 | [1989/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0298944 | Datum: | 11.01.1989 | Sprache: | EN | [1989/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0298944 | Datum: | 16.05.1990 | Sprache: | EN | [1990/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.1990 | Klassifikation | IPC: | G08B13/08 | [1989/02] | CPC: |
G08B13/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [1989/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Warnvorrichtungsauslösungsverfahren | [1989/02] | Englisch: | Method for releasing a warning device | [1989/02] | Französisch: | Méthode pour déclencher un avertisseur | [1989/02] | Akte vernichtet: | 16.03.1999 | Prüfungsverfahren | 17.11.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/29] | 07.02.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/29] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 11.12.1990 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1990 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH86488 (VICTOR MANCEL [BE]); | [A]US3453613 (KAY MURRAY) |