EP0326280 - Vorrichtung zum Schneiden von bahnförmigem Material [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.05.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.05.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.07.1994 [1994/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [N/P] |
Frühere [1989/31] | Für alle benannten Staaten Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-Ku Tokyo 104 / JP | Erfinder | 01 /
Kimura, Hidetoshi c/o Technical Center Bridgestone Corp. 1-1, Ogawahigashi-Cho 3-chome Kodaira City Tokyo / JP | 02 /
Toya, Hiroki c/o Technical Center Bridgestone Corp. 1-1, Ogawahigashi-Cho 3-chome Kodaira City Tokyo / JP | [1989/31] | Vertreter | Whalley, Kevin, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1989/31] | Whalley, Kevin, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89300452.3 | 18.01.1989 | [1989/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19880006788 | 18.01.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 678888 | [1989/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0326280 | Datum: | 02.08.1989 | Sprache: | EN | [1989/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0326280 | Datum: | 02.05.1990 | Sprache: | EN | [1990/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0326280 | Datum: | 14.07.1993 | Sprache: | EN | [1993/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.1990 | Klassifikation | IPC: | B29D30/46 | [1989/31] | CPC: |
B29D30/46 (EP,US);
B29D2030/466 (EP,US);
Y10T83/173 (EP,US);
Y10T83/7768 (EP,US);
Y10T83/7776 (EP,US);
Y10T83/8773 (EP,US);
Y10T83/8822 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1989/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Schneiden von bahnförmigem Material | [1989/31] | Englisch: | Cutting apparatus for sheet-like materials | [1989/31] | Französisch: | Dispositif pour la découpe de matériaux en forme de feuilles | [1989/31] | Prüfungsverfahren | 08.08.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/40] | 09.09.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.03.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.01.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.03.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.03.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.01.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3207019 (MARCELLO VANZO, et al); | [A]US3762259 (KUTS M); | [A]US4070939 (NEUMEISTER ALVIN W); | [A]US4667550 (EITING JOHN C [US]); | [A]FR1470761 (SCHLOEMANN AG) |