EP0329341 - Kapillare Elektrophorese [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.04.1996 [1996/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten APPLIED BIOSYSTEMS, INC. 850 Lincoln Centre Drive Foster City California 94404 / US | [N/P] |
Frühere [1989/34] | Für alle benannten Staaten APPLIED BIOSYSTEMS, INC. 850 Lincoln Centre Drive Foster City California 94404 / US | Erfinder | 01 /
Lauer, Henk H. 2707 Ponce Avenue Belmont California 94002 / US | 02 /
Grossman, Paul D. 590 Avocet Drive, No. 720 Redway City California 97065 / US | 03 /
Mead, Dennis E. 1495 McBain Avenue Campbell California 95008 / US | [1989/34] | Vertreter | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Frühere [1989/34] | West, Alan Harry, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 89301280.7 | 10.02.1989 | [1989/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19880156430 | 16.02.1988 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 156430 | [1989/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0329341 | Datum: | 23.08.1989 | Sprache: | EN | [1989/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0329341 | Datum: | 05.12.1990 | Sprache: | EN | [1990/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0329341 | Datum: | 26.04.1995 | Sprache: | EN | [1995/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.10.1990 | Klassifikation | IPC: | G01N27/26 | [1989/34] | CPC: |
G01N27/44756 (EP);
G01N27/44743 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL [1989/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kapillare Elektrophorese | [1989/34] | Englisch: | Capillary electrophoresis | [1989/34] | Französisch: | Electrophorèse capillaire | [1989/34] | Prüfungsverfahren | 03.06.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/31] | 21.04.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.08.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.09.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.01.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.02.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3712776 (HELENA LAB CORP [US]) | [AD] - ANALYTICAL CHEMISTRY, vol. 59, no. 4, 15th February 1987, pages 678-681, Washington, DC, US; R.A. WALLINGFORD et al.: "Characterization of a microinjector for capillary zone electrophoresis" |