EP0417815 - Verfahren und Anlage für die Auftragung der ausgesuchten Muster auf einer Grundlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 16.07.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR, LU | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [N/P] |
Frühere [1998/22] | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Frühere [1996/03] | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Frühere [1991/12] | Für alle benannten Staaten KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956-0349 / US | Erfinder | 01 /
Keller, Richard Francis Box 113 High St. Fremont, WI 54940 / US | 02 /
Springer, Terry Lee 834 Broad St. Menasha, WI 54952 / US | 03 /
Jeanquart, Jeffrey J. 212 Edgewood Dr. Neenah, WI 54915 / US | [1991/12] | Vertreter | Diehl, Hermann O. Th., et al Diehl & Partner GbR Postfach 34 01 15 80098 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/12] | Diehl, Hermann O. Th., Dr., et al Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Patentanwälte Postfach 19 03 65 D-80603 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90117773.3 | 14.09.1990 | [1991/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890408019 | 15.09.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 408019 | [1991/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0417815 | Datum: | 20.03.1991 | Sprache: | EN | [1991/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0417815 | Datum: | 17.01.1996 | Sprache: | EN | [1996/03] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0417815 | Datum: | 01.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.1991 | Klassifikation | IPC: | D04H3/05 | [1991/12] | CPC: |
B05C5/02 (EP,US);
D04H3/05 (EP,KR,US);
D04H3/16 (EP,US);
B05B7/0861 (EP,US);
B05B7/10 (EP,US);
Y10T156/1798 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Anlage für die Auftragung der ausgesuchten Muster auf einer Grundlage | [1991/12] | Englisch: | Method and apparatus for applying a selected pattern of work material on a substrate | [1991/12] | Französisch: | Procédé et appareil pour l'application d'un motif sélectionné d'un matériau préparé sur un support | [1991/12] | Prüfungsverfahren | 20.09.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/47] | 24.09.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.03.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.03.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 11.07.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
17.10.1996
ADMISSIBLE SCA MOLNLYCKE AB 405 03 Goteborg / SE Vertreter des Einsprechenden Harrison, Michael Charles Albihns GmbH, Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [1996/50] | 21.11.1996 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 12.03.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 21.10.1998 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 21.10.1998 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.11.1998 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 30.11.1998 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 17.03.1999 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 28.06.1999 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.01.1996 | CH | 17.01.1996 | DK | 17.01.1996 | GR | 17.01.1996 | LI | 17.01.1996 | LU | 30.09.1996 | [2000/04] |
Frühere [1998/15] | AT | 17.01.1996 | |
CH | 17.01.1996 | ||
DK | 17.01.1996 | ||
LI | 17.01.1996 | ||
Frühere [1997/13] | AT | 17.01.1996 | |
CH | 17.01.1996 | ||
LI | 17.01.1996 | ||
Frühere [1996/42] | AT | 17.01.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR2112416 (LUTRAVIL SPINNVLIES); | [YD]US3911173 (SPRAGUE JR GORDON V); | [A]FR2295153 (HOECHST AG [DE]) |