EP0421331 - Entwickler-Trägerelement, Entwicklungsvorrichtung und Einheit mit dieser Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.05.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.05.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.07.1995 [1995/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1991/15] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Kuribayashi, Tetsuya, c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, 3-chome Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [1991/15] | Vertreter | Bühling, Gerhard, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/08] | Bühling, Gerhard, Dipl.-Chem., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | ||
Frühere [1991/15] | Bühling, Gerhard, Dipl.-Chem. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90118826.8 | 01.10.1990 | [1991/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19890255184 | 02.10.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25518489 | JP19890257651 | 04.10.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25765189 | [1991/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0421331 | Datum: | 10.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0421331 | Datum: | 23.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0421331 | Datum: | 13.07.1994 | Sprache: | EN | [1994/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.1991 | Klassifikation | IPC: | G03G15/09 | [1991/15] | CPC: |
G03G15/0928 (EP,US);
G03G15/0818 (EP,US);
G03G2215/0614 (EP,US);
G03G2215/0641 (EP,US);
Y10T428/1355 (EP,US);
Y10T428/139 (EP,US);
Y10T428/2982 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1991/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Entwickler-Trägerelement, Entwicklungsvorrichtung und Einheit mit dieser Vorrichtung | [1991/15] | Englisch: | Developer carrying member, developing device, and device unit | [1991/15] | Französisch: | Elément porteur de développateur, dispositif de développement et unité comprenant ce dispositif | [1991/15] | Prüfungsverfahren | 21.12.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1991/15] | 27.11.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.06.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.01.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.04.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.04.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.04.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4034709 (FRASER LAWRENCE J, et al); | [Y]US4057666 (DRUMMOND JR ARTHUR); | [Y]US4616918 (KOHYAMA MITSUAKI [JP], et al); | [XP]EP0339944 (CANON KK [JP]) |