EP0455652 - FUSSBETT EINES SCHUHS IN FORM EINER SEPARATEN FUSSBETTEINLAGE ODER EINES MIT EINEM SCHUH VERBUNDENEN FUSSBETTTEILS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.07.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 24.07.2013 [2013/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JÜRGENS, Ute Frankstrasse 27 D-50676 Köln / DE | [1991/46] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1991/46] | Vertreter | Bauer, Wulf Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB Goltsteinstrasse 87 50968 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1993/19] | Bauer, Wulf, Dr. Bayenthalgürtel 15 D-50968 Köln (Marienburg) / DE | ||
Frühere [1991/46] | Bauer, Wulf, Dr. Bayenthalgürtel 15 W-5000 Köln 51 (Marienburg) / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90901742.8 | 24.01.1990 | [1991/46] | WO1990DE00042 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19893902207 | 26.01.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3902207 | [1991/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9008486 | Datum: | 09.08.1990 | Sprache: | DE | [1990/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0455652 | Datum: | 13.11.1991 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.08.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1991/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0455652 | Datum: | 29.09.1993 | Sprache: | DE | [1993/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.08.1990 | Klassifikation | IPC: | A43B7/00, // A61F5/14 | [1991/46] | CPC: |
A43B13/181 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUSSBETT EINES SCHUHS IN FORM EINER SEPARATEN FUSSBETTEINLAGE ODER EINES MIT EINEM SCHUH VERBUNDENEN FUSSBETTTEILS | [1991/46] | Englisch: | FOOTBED OF A SHOE IN THE FORM OF A SEPARATE FOOTBED INSERT OR OF A FOOTBED PART CONNECTED TO A SHOE | [1991/46] | Französisch: | SEMELLE INTERIEURE POUR CHAUSSURE, SEPAREE OU INTEGREE DANS LA CHAUSSURE | [1991/46] | Eintritt in die regionale Phase | 29.05.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.05.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.05.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.08.1990 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: GB | 29.05.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/46] | 19.08.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.03.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.06.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.06.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4109661 (FUKUOKA TATSUO); | [X]GB1553415 (FUKUOKA T); | [X]GB2046579 (TAKAOKA S) |