EP0432227 - ELEKTRISCHE VERBINDUNGSEINHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.01.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.03.1995 [1995/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLATROL, INC. 11055 Roselle Street San Diego, CA 92121 / US | [1991/25] | Erfinder | 01 /
NIELSEN, Wyn, Y. 3918 La Jolla Village Drive La Jolla, CA 92037 / US | [1991/25] | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/25] | Strehl Schübel-Hopf Groening & Partner Maximilianstrasse 54 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 90906494.1 | 03.04.1990 | [1991/25] | WO1990US01793 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19890334040 | 04.04.1989 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 334040 | [1991/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9012431 | Datum: | 18.10.1990 | Sprache: | EN | [1990/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0432227 | Datum: | 19.06.1991 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.10.1990 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1991/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 18.10.1990 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.1992 | Klassifikation | IPC: | H01R4/24 | [1991/25] | CPC: |
G05B19/0423 (EP,US);
H01R4/484 (EP,US);
G05B2219/25296 (EP,US);
H01R13/52 (EP,US);
H01R13/64 (EP,US);
H01R4/4821 (EP,US);
H01R4/4852 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCHE VERBINDUNGSEINHEIT | [1991/25] | Englisch: | ELECTRICAL SPLICE ASSEMBLY | [1991/25] | Französisch: | ENSEMBLE DE JONCTION ELECTRIQUE | [1991/25] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.1991 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.1991 | Recherchengebühr entrichtet | 25.03.1991 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.1991 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.03.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1991/25] | 18.02.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.08.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/10] | 10.10.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1995/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 25.03.1991 | AT   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | BE   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | CH   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | DK   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | LU   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 | 25.03.1991 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   25.03.1991 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB190922287 (HIGHFIELD JOHN SOMERVILLE [GB]); | [X]GB477019 (AEG); | [Y]DE2626200 (WAGO KONTAKTTECHNIK GMBH); | [A]FR2448795 (TRILUX LENZE GMBH & CO KG [DE]); | [A]WO8002213 (WELINS PATENTER [SE], et al); | [Y]EP0037758 (LEGRAND SA [FR]); | [A]US4673233 (HERTELENDY CHRIS E [US]); | [A]US4701000 (SUPRONO PAUL W [US]); | [Y]US4768976 (GELATI BRUNO [IT]) | Internationale Recherche | [A]US2780791 (FRANZ MORSCHEL); | [A]US3633148 (THORSMAN OSWALD WILLY) |