EP0438100 - Leuchte mit Berührungsschalter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.08.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.09.1992 [1992/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LAMP TECHNOLOGIES, INC. 922 El Rincon Road Danville California 94526 / US | [N/P] |
Frühere [1991/30] | Für alle benannten Staaten LAMP TECHNOLOGIES, INC. 922 El Rincon Road Danville, California 94526 / US | Erfinder | 01 /
Biggs, John D. 922 El Rincon Road Danville, Calif. 94526 / US | 02 /
Twain, Kenneth M. 4209 Tompkins Avenue Oakland, Calif. 94619 / US | [1991/30] | Vertreter | Casalonga, Alain, et al BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE Morassistrasse 8 D-80469 München / DE | [1991/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91100373.9 | 14.01.1991 | [1991/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900466467 | 17.01.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 466467 | [1991/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0438100 | Datum: | 24.07.1991 | Sprache: | EN | [1991/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.04.1991 | Klassifikation | IPC: | F21V23/04, F21L11/00 | [1991/30] | CPC: |
A45C15/06 (EP,US);
F21V23/00 (EP,US);
F21V33/0012 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leuchte mit Berührungsschalter | [1991/30] | Englisch: | Touch initiated light module | [1991/30] | Französisch: | Lampe avec commutateur à effleurement | [1991/30] | Akte vernichtet: | 17.02.2000 | Prüfungsverfahren | 27.01.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/39] | 29.04.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/39] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2603223 (INSTA ELEKTRO GES MBH & CO KG); | [Y]US4623957 (MOORE RALPH F [US], et al); | [Y]FR2608731 (LEVY CHRISTOPHE [FR]) |