EP0460451 - Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethyl-ketalen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1991/50] | Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethylacetalen und alpha-Hydroxymethyl-ketalen | ||
[1995/19] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.05.1996 [1996/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1991/50] | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Hermeling, Dieter, Dr. Zum Ordenswald 73 f W-6730 Neustadt / DE | [1991/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91108248.5 | 22.05.1991 | [1991/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19904017575 | 31.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4017575 | DE19904017576 | 31.05.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4017576 | [1991/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0460451 | Datum: | 11.12.1991 | Sprache: | DE | [1991/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0460451 | Datum: | 10.05.1995 | Sprache: | DE | [1995/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.1991 | Klassifikation | IPC: | C25B3/02 | [1991/50] | CPC: |
C25B3/23 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1991/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethyl-ketalen | [1995/19] | Englisch: | Process for the preparation of alpha-hydroxymethyl-ketals | [1995/19] | Französisch: | Procédé de production d'alpha-hydroxyméthyl-kétals | [1995/19] |
Frühere [1991/50] | Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethylacetalen und alpha-Hydroxymethyl-ketalen | ||
Frühere [1991/50] | Process for the preparation of alpha-hydroxymethylacetals and alpha-hydroxymethyl-ketals | ||
Frühere [1991/50] | Procédé de production d'alpha-hydroxyméthylacétals et d'alpha-hydroxyméthyl-kétals | Prüfungsverfahren | 06.11.1991 | Prüfungsantrag gestellt [1992/01] | 30.04.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.04.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.05.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.08.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 31.10.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 07.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - ZEITSCHRIFT FÜR NATURFORSCHUNG, Teil B, Band 31B, Nr. 2, 1976, Seiten 175-177; B.F. BECKER et al.: "Elektrochemische Synthesen, V. Die anodische alpha-Hydroxylierung von Isobutyraldehyd" | [AP] - TETRAHEDRON, Band 47, Nr. 4/5, 28. Januar 1991, Seiten 895-905, Pergamon Press plc; G.I. NIKISHIN et al.: "Electrochemical oxidation of ketones in methenol in the presence of alkali metal bromides" |